Ole Søndergaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 1987 (36 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | OLE SØNDERGAARD. SØNDERBORG ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 741' DKK Holbøl Landbohjem ApS (Nu: Selskabet af 30. juni 2024 ApS) (2022) |
Største underskud: | -646' DKK RESTAURANT FISKENÆS ApS (Nu: Selskabet af 3. april 2020 ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 326' DKK RESTAURANT FISKENÆS ApS (Nu: Selskabet af 3. april 2020 ApS) (2016) |
Største gæld: | 2.773' DKK Holbøl Landbohjem ApS (Nu: Selskabet af 30. juni 2024 ApS) (2020-21) |
Flest årsværk: | 30 årsværk hos Holbøl Landbohjem ApS (Nu: Selskabet af 30. juni 2024 ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af OLE SØNDERGAARD. SØNDERBORG ApS (25 år 7 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1987 i OLE SØNDERGAARD. SØNDERBORG ApS (tidligere ApS SMBK NR. 1497) som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Ole Søndergaard i 13 år 6 måneder, inden stoppet d. 20. juni 2001.
Virksomhedens branche var dengang indenfor supermarkeder. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 14. oktober 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Stubbæk forsamlingshus ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (3)
-
Sangtong holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.04.2013 -
Stubbæk forsamlingshus ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.12.2022 -
Selskabet af 30. juni 2024 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (24)
-
Hundslev Kro IVS (Nu: Hundslev Kro ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 11.06.2024
Registreringsdato: 11.06.2024 -
Hundslev Kro IVS (Nu: Hundslev Kro ApS)
Fratrådt som direktørDato: 05.03.2024
Registreringsdato: 05.03.2024 -
Stubbæk forsamlingshus ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 05.12.2022
Registreringsdato: 05.12.2022
Blå bog (fortsat)
Ole har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 36 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
05.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
20.04.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Direktør
01.07.2017 - 05.03.2024
Ejer
01.07.2017 - 11.06.2024
Ejerandel: 50% -
Direktør
08.09.2014 - 25.03.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Holbøl Landbohjem ApS (Nu: Selskabet af 30. juni 2024 ApS) fremviste et overskud på 741' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor RESTAURANT FISKENÆS ApS (Nu: Selskabet af 3. april 2020 ApS) fremviste et underskud på 646' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 186' DKK (Holbøl Landbohjem ApS (Nu: Selskabet af 30. juni 2024 ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 38' DKK (WAGGES BAR ApS (Nu: Sangtong holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -92' DKK (Stubbæk forsamlingshus ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Kasemsri Sangtong Søndergaard.