Hans-Henrik Langevad
Erhvervsaktiv siden: | 11. mar. 1983 (41 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | OGILVY DANMARK A/S (Direktør) |
Største overskud: | 9.293' DKK OGILVY & MATHER REKLAMEBUREAU KØBENHAVN A/S (Nu: OGILVY DANMARK A/S) (2015) |
Største underskud: | -5.880' DKK OGILVY & MATHER REKLAMEBUREAU KØBENHAVN A/S (Nu: OGILVY DANMARK A/S) (2019) |
Største egenkapital: | 14.219' DKK OGILVY & MATHER REKLAMEBUREAU KØBENHAVN A/S (Nu: OGILVY DANMARK A/S) (2015) |
Største gæld: | 18.290' DKK OGILVY & MATHER REKLAMEBUREAU KØBENHAVN A/S (Nu: OGILVY DANMARK A/S) (2020) |
Flest årsværk: | 51 årsværk hos OGILVY & MATHER REKLAMEBUREAU KØBENHAVN A/S (Nu: OGILVY DANMARK A/S) (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af LANGEVAD HOLDING ApS (24 år 2 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 1983 i OGILVY DANMARK A/S (tidligere OGILVY & MATHER REKLAMEBUREAU KØBENHAVN A/S) i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør havde Hans-Henrik Langevad i 14 år, inden stoppet d. 8. april 1997.
Dengang var virksomhedens branche indenfor reklamebureauer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 viste et overskud på 9.293' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 15. august 2022.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
H2L
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
LANGEVAD HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SIGNATUR A/S
Via LANGEVAD HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
LANGEVAD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.07.2000
Bestyrelsesposter (1)
-
SIGNATUR A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.11.2005
Ejendomme (3)
Tidslinje (26)
-
A/S PSE NR. 5014 (Nu: JHML ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.11.2018
Registreringsdato: 28.11.2018 -
H2L (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 09.10.2018
Registreringsdato: 09.10.2018 -
FRIENDS HOLDING ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.09.2017
Registreringsdato: 25.09.2017
Blå bog (fortsat)
Hans-Henrik har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 41 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
09.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
28.11.2005 - Stadig aktiv
Ejer
01.08.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via LANGEVAD HOLDING ApS -
Ejer og Direktør
03.07.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
08.01.1997 - 04.03.2005
Bestyrelsesmedlem
08.01.1997 - 28.11.2018
Reel ejer
31.12.2006 - 15.10.2019
Ejerandel: 40% -
Bestyrelsesmedlem
20.12.2006 - 25.09.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Hans-Henrik Langevad har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i AKTIESELSKABET AF 28. NOVEMBER 2005 (Nu: SIGNATUR A/S) der præsenterede et overskud på 2.934' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem i LOWE A/S (Nu: JHML ApS) der præsenterede et underskud på 3.650' DKK.
Hans-Henrik har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 21 år 10 måneder fra 1997 til 2018 hos JHML ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.095' DKK (GFKJUS 595 ApS (Nu: LANGEVAD HOLDING ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 13.699' DKK (GFKJUS 595 ApS (Nu: LANGEVAD HOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.584' DKK (AKTIESELSKABET AF 28. NOVEMBER 2005 (Nu: SIGNATUR A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Hans-Henrik' netværk er Pernille Colding.