Deniz Cicek
Erhvervsaktiv siden: | 22. apr. 2009 (15 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | EFFES PIZZARIA ApS (Direktør) |
Største overskud: | 451' DKK Victor A Holding IVS (Nu: Køreakademiet ApS) (2021) |
Største underskud: | -2.189' DKK Slalom Trafikskole IVS (Nu: NOVEMBERSELSKABET 2023 APS) (2022) |
Største egenkapital: | 582' DKK Victor A Holding IVS (Nu: Køreakademiet ApS) (2023) |
Største gæld: | 5.334' DKK Slalom Trafikskole IVS (Nu: NOVEMBERSELSKABET 2023 APS) (2022) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos Slalom Trafikskole IVS (Nu: NOVEMBERSELSKABET 2023 APS) (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af Køreakademiet ApS (4 år 11 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2009 i EFFES PIZZARIA ApS som Direktør. Hvervet som Direktør havde Deniz Cicek i 1 år 10 måneder, inden stoppet d. 2. marts 2011.
Dengang var virksomhedens branche indenfor pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 17. september 2012.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Køreakademiet ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Kørekongen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
Køreakademiet ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.10.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (21)
-
Kongernes Køreskole (Nu: Kørekongen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 17.08.2024
Registreringsdato: 17.08.2024 -
Heyway IVS (Nu: Logbog.dk IVS) (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 31.03.2023
Registreringsdato: 31.03.2023 -
DC 2020 ApS (Nu: Pop & Pal ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 31.07.2021
Registreringsdato: 31.07.2021
Blå bog (fortsat)
Deniz har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
17.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.04.2019 - 31.03.2023
Ejerandel: 25-33.33% -
Stifter, Direktør og Ejer
04.11.2020 - 31.07.2021
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
04.11.2020 - 23.06.2021
Reel ejer
05.11.2020 - 23.06.2021
Ejerandel: 33,33% -
Ejer
27.09.2019 - 24.05.2021
Direktør
15.10.2019 - Stadig aktiv
Ejer
25.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Victor A Holding IVS (Nu: Køreakademiet ApS) fremviste et overskud på 451' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Slalom Trafikskole IVS (Nu: NOVEMBERSELSKABET 2023 APS) fremviste et underskud på 568' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 185' DKK (Victor A Holding IVS (Nu: Køreakademiet ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 6' DKK (DC 2020 ApS (Nu: Pop & Pal ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 582' DKK (Victor A Holding IVS (Nu: Køreakademiet ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -30' DKK (DC 2020 ApS (Nu: Pop & Pal ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Deniz' netværk er Stine Tenna Lidström.