Jette Andkjær Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 9. okt. 1992 (31 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | SØNDERJYSK FORRETNINGSDRIFT AF 1/10 1992 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 269' DKK ApS KBUS 38 NR. 5364 (Nu: ALT I MAD ApS) (2013-14) |
Største underskud: | -463' DKK ApS KBUS 38 NR. 5364 (Nu: ALT I MAD ApS) (2022-23) |
Største egenkapital: | 1.124' DKK JENJE Holding ApS (2016) |
Største gæld: | 1.821' DKK ApS KBUS 38 NR. 5364 (Nu: ALT I MAD ApS) (2020-21) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos ApS KBUS 38 NR. 5364 (Nu: ALT I MAD ApS) (2017-18) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af ALT I MAD ApS (21 år 5 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 1992 i SØNDERJYSK FORRETNINGSDRIFT AF 1/10 1992 ApS i rollen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Jette Andkjær Jensen i 1 måned, før fratrædelsen d. 4. december 1992.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor værtshuse, bodegaer mv.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 17. juni 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JENJE Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ALT I MAD ApS
Via JENJE Holding ApS
Direktørposter (2)
-
JENJE Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.03.2016 -
ALT I MAD ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.06.2010
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
ALT I MAD ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 14.03.2016
Registreringsdato: 14.03.2016 -
JENJE Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.03.2016
Registreringsdato: 14.03.2016 -
JENJE Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.03.2016
Registreringsdato: 14.03.2016
Blå bog (fortsat)
Jette har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 31 år 11 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
14.03.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
02.04.2003 - Stadig aktiv
Direktør
03.04.2003 - 12.11.2003
Direktør
23.06.2010 - Stadig aktiv
Ejer
23.08.2010 - 14.03.2016
Ejerandel: 100% -
Direktør
09.10.1992 - 04.12.1992
Direktør
09.10.1992 - 19.04.2002
Direktør
22.04.2002 - 17.06.2003
Ejerandel: Intet ejerskab
Jette Andkjær Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JENJE Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 188' DKK. Gennem holdingselskabet JENJE Holding ApS har Jette derfor også andele i ALT I MAD ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Jette Andkjær Jensen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor ApS KBUS 38 NR. 5364 (Nu: ALT I MAD ApS) kunne fremvise et overskud på 269' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor ApS KBUS 38 NR. 5364 (Nu: ALT I MAD ApS) kunne fremvise et underskud på 463' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 463' DKK (ApS KBUS 38 NR. 5364 (Nu: ALT I MAD ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 188' DKK (JENJE Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 37' DKK (ApS KBUS 38 NR. 5364 (Nu: ALT I MAD ApS)).