Flemming Mortensen
Erhvervsaktiv siden: | 28. dec. 1990 (33 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | INITIATIVE UNIVERSAL MEDIA HOLDINGS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.934' DKK AKTIESELSKABET AF 28. NOVEMBER 2005 (Nu: SIGNATUR A/S) (2022) |
Største underskud: | -3.650' DKK LOWE LINTAS & PARTNERS A/S (Nu: JHML ApS) (2014) |
Største egenkapital: | 5.229' DKK JHMLMK HOLDING A/S (2014) |
Største gæld: | 5.998' DKK LOWE LINTAS & PARTNERS A/S (Nu: JHML ApS) (2015) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos LOWE LINTAS & PARTNERS A/S (Nu: JHML ApS) (2014) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af PARAFILM A/S (13 år 1 måned) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 1990 hos INITIATIVE UNIVERSAL MEDIA HOLDINGS A/S (tidligere POOL MEDIA INTERNATIONAL ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Flemming Mortensen i 8 år 5 måneder, inden stoppet den 31. maj 1999.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 27. august 2009.
Bestyrelsesposter (1)
-
SIGNATUR A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.03.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (25)
-
SIGNATUR A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.03.2021
Registreringsdato: 03.03.2021 -
LOWE FRIENDS A/S (Nu: JHML ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.11.2018
Registreringsdato: 28.11.2018 -
JHMLMK HOLDING A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.05.2017
Registreringsdato: 17.05.2017
Blå bog (fortsat)
Flemming har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 30 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
03.11.2000 - 26.01.2007
Bestyrelsesmedlem
30.03.2009 - 28.11.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.03.2009 - 17.05.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.03.2004 - 17.05.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.11.2005 - 15.09.2016
Bestyrelsesmedlem
03.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
28.11.2005 - 10.08.2016
Ejerandel: 100%
Flemming Mortensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos AKTIESELSKABET AF 28. NOVEMBER 2005 (Nu: SIGNATUR A/S) der præsenterede et overskud på 2.934' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem hos LOWE LINTAS & PARTNERS A/S (Nu: JHML ApS) der præsenterede et underskud på 3.650' DKK.
Flemming har i alt siddet i bestyrelsen hos 11 forskellige selskaber (heraf 8 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 13 år 1 måned fra 2004 til 2017 hos PARAFILM A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.084' DKK (AKTIESELSKABET AF 28. NOVEMBER 2005 (Nu: SIGNATUR A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.584' DKK (AKTIESELSKABET AF 28. NOVEMBER 2005 (Nu: SIGNATUR A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.741' DKK (FMO INVEST ApS).
En af de forbindelser som går igen i Flemming' netværk er Pernille Colding.