Claus Rimmer Refsgaard
Erhvervsaktiv siden: | 29. jul. 2009 (15 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | ISOLERINGSKRAV.DK ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 607' DKK Marcussen A/S af 2015 (Nu: Marcussen ApS af 2015) (2017-18) |
Største underskud: | -800' DKK Marcussen A/S af 2015 (Nu: Marcussen ApS af 2015) (2016-17) |
Største egenkapital: | 1.400' DKK Marcussen A/S af 2015 (Nu: Marcussen ApS af 2015) (2023-24) |
Største gæld: | 1.587' DKK Marcussen A/S af 2015 (Nu: Marcussen ApS af 2015) (2016-17) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos Marcussen A/S af 2015 (Nu: Marcussen ApS af 2015) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ISOLERINGSKRAV.DK ApS (5 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2009 hos ISOLERINGSKRAV.DK ApS som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Claus Rimmer Refsgaard i 5 år 5 måneder, inden stoppet den 14. januar 2015.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2013-14 kunne fremvise et underskud på 8' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 14. januar 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Rimmer Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Refsgaard & Sørensen Byggerådgivning ApS
Via Rimmer Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Rimmer Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.05.2023 -
Refsgaard & Sørensen Byggerådgivning ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.05.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Marcussen A/S af 2015 (Nu: Marcussen ApS af 2015)
Fratrådt som direktørDato: 21.09.2023
Registreringsdato: 21.09.2023 -
Refsgaard & Sørensen Byggerådgivning ApS
Tilknyttet som direktørDato: 31.05.2023
Registreringsdato: 31.05.2023 -
Rimmer Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.05.2023
Registreringsdato: 30.05.2023
Blå bog (fortsat)
Claus har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 8 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
31.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
30.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.07.2020 - 21.09.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.07.2009 - 14.01.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Claus Rimmer Refsgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Rimmer Holding ApS (ejer pt. 100%). Igennem sit holdingselskab Rimmer Holding ApS har Claus dermed også ejerandele i Refsgaard & Sørensen Byggerådgivning ApS (50-66.65%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Claus Rimmer Refsgaard, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023-24 hvor Marcussen A/S af 2015 (Nu: Marcussen ApS af 2015) fremviste et overskud på 391' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Marcussen A/S af 2015 (Nu: Marcussen ApS af 2015) fremviste et underskud på 226' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Mathias Dahl Sørensen.