Brian Nørholm
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 1991 (33 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | PREMOVI A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 51' DKK PREMOVI A/S (2019) |
Største underskud: | -2.691' DKK WASHNGO ApS (2014) |
Største egenkapital: | 330' DKK PREMOVI A/S (2020) |
Største gæld: | 25.718' DKK WASHNGO ApS (2016) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos WASHNGO ApS (2015) |
Længste aktivitet: | Direktør af WASHNGO ApS (10 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 1991 hos PREMOVI A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Brian Nørholm i 8 år 10 måneder, før stoppet d. 8. marts 2000.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor cafeér, værtshuse, diskoteker mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2019 kunne vise et overskud på 51' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 4. juli 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
WASHNGO ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Tidslinje (9)
-
WASHNGO ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.10.2023
Registreringsdato: 19.10.2023 -
PREMOVI A/S
Fratrådt som direktørDato: 01.07.2021
Registreringsdato: 01.07.2021 -
PREMOVI A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2021
Registreringsdato: 01.07.2021
Blå bog (fortsat)
Brian har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 7 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
03.01.2013 - 19.10.2023
Ejer
06.03.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
01.05.1991 - 08.03.2000
Bestyrelsesmedlem og Direktør
28.05.2013 - 01.07.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor PREMOVI A/S kunne offentliggøre et overskud på 51' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor WASHNGO ApS kunne offentliggøre et underskud på 2.691' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Brian' netværk er Mette Duncker.