Mona Granager
Karrieren startede hos: | KARL EMIL KNUDSEN MUSIC ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 338' DKK ANPARTSSELSKABET XYZ AF 2. MAJ 2005 (Nu: STORYVILLE RECORDS ApS) (2023) |
Største underskud: | -99' DKK ANPARTSSELSKABET XYZ AF 2. MAJ 2005 (Nu: STORYVILLE RECORDS ApS) (2014) |
Største egenkapital: | 1.285' DKK ANPARTSSELSKABET XYZ AF 2. MAJ 2005 (Nu: STORYVILLE RECORDS ApS) (2023) |
Største gæld: | 2.270' DKK ANPARTSSELSKABET XYZ AF 2. MAJ 2005 (Nu: STORYVILLE RECORDS ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos ANPARTSSELSKABET XYZ AF 2. MAJ 2005 (Nu: STORYVILLE RECORDS ApS) (2023) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor for nu mange år siden hos KARL EMIL KNUDSEN MUSIC ApS (tidligere SONET/DANSK GRAMMOFON A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Mona Granager i 31 år 11 måneder, før stoppet d. 19. maj 2005.
Dengang var virksomhedens branche indenfor reproduktion af lydoptagelser. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 19. februar 2007.
Direktørposter (1)
-
STORYVILLE RECORDS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.05.2005
Bestyrelsesposter (1)
-
STORYVILLE RECORDS ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.05.2005
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
JAZZMEDIA ApS (Nu: KEK ApS)
Fratrådt som direktørDato: 27.03.2008
Registreringsdato: 27.03.2008 -
STORYVILLE RECORDS ApS (Nu: KARL EMIL KNUDSEN PRODUCTION ApS)
Fratrådt som direktørDato: 27.03.2008
Registreringsdato: 27.03.2008 -
JAZZ UNLIMITED ApS (Nu: KARL EMIL KNUDSEN MUSIC ApS)
Fratrådt som direktørDato: 29.07.2005
Registreringsdato: 29.07.2005
Blå bog (fortsat)
Mona har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 51 år 3 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Direktør
02.05.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
19.11.2003 - 27.03.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
19.11.2003 - 27.03.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.06.1973 - 19.05.2005
Direktør
19.11.2003 - 29.07.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor ANPARTSSELSKABET XYZ AF 2. MAJ 2005 (Nu: STORYVILLE RECORDS ApS) kunne offentliggøre et overskud på 338' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor ANPARTSSELSKABET XYZ AF 2. MAJ 2005 (Nu: STORYVILLE RECORDS ApS) kunne offentliggøre et underskud på 99' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Mona' netværk er Christopher Mark Butler.