Jens Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1989 (34 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | BOON EDAM ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 458' DKK STEVNS AUTOMATSERVICE ApS (2021-22) |
Største underskud: | -276' DKK SA HOLDING STEVNS ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 966' DKK STEVNS AUTOMATSERVICE ApS (2022-23) |
Største gæld: | 1.648' DKK SA HOLDING STEVNS ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos STEVNS AUTOMATSERVICE ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af SA HOLDING STEVNS ApS (12 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 1989 i BOON EDAM ApS (tidligere ApS SPKR 4 NR.2810) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Jens Jørgensen i 9 år 6 måneder, inden stoppet d. 31. maj 1999.
Virksomhedens branche var dengang indenfor fremstilling af døre og vinduer samt rammer hertil af jern og metal. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 6. maj 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SA HOLDING STEVNS ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
STEVNS AUTOMATSERVICE ApS
Via SA HOLDING STEVNS ApS -
CP Haslev ApS
Via SA HOLDING STEVNS ApS
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
SA HOLDING STEVNS ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2021
Registreringsdato: 01.07.2021 -
STEVNS AUTOMATSERVICE ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.11.2013
Registreringsdato: 15.11.2013 -
SA HOLDING STEVNS ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.11.2013
Registreringsdato: 15.11.2013
Blå bog (fortsat)
Jens har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
01.07.2021 - 07.06.2023
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
01.07.2021 - 25.02.2023
Ejerandel: 50% -
Direktør
13.12.2000 - 15.11.2013
Reel ejer
01.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
11.12.2000 - 15.11.2013
Ejer
01.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor SA HOLDING STEVNS ApS landede et underskud på 203' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Tina Anna Jørgensen.