Jacob Peter Ørum
Karrieren startede hos: | AKTIESELSKABET AF 28. SEPTEMBER 1995 (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 46.939' DKK KILROY TRAVELS DENMARK A/S (Nu: HORIZONS A/S) (2023) |
Største underskud: | -75.315' DKK KILROY TRAVELS DENMARK A/S (Nu: HORIZONS A/S) (2020) |
Største egenkapital: | 74.695' DKK DISFONDEN (2021) |
Største gæld: | 220.636' DKK KILROY TRAVELS DENMARK A/S (Nu: HORIZONS A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 160 årsværk hos KILROY TRAVELS DENMARK A/S (Nu: HORIZONS A/S) (2023) |
Erhvervskarrieren startede for alvor for flere år siden ved AKTIESELSKABET AF 28. SEPTEMBER 1995 (tidligere DANSK OXIN A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Jacob Peter Ørum i 67 år 7 måneder, før stoppet den 23. februar 1998.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1998 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 2. juni 1998.
Tidslinje (22)
-
SL FONDEN
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.08.2022
Registreringsdato: 23.08.2022 -
SL FONDEN
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.03.2018
Registreringsdato: 08.03.2018 -
DANSKE STUDERENDES ANDELSSELSKAB A.M.B.A. (Nu: Elev- og Studenterkooperativet f.m.b.a.)
Fratrådt som direktørDato: 15.05.2015
Registreringsdato: 15.05.2015
Blå bog (fortsat)
Jacob har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 86 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
08.03.2018 - 23.08.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
18.04.2012 - 15.05.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.02.2001 - 31.03.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.05.2000 - 30.05.2001
Bestyrelsesmedlem
17.12.2001 - 26.05.2003
Ejerandel: Intet ejerskab
Jacob Peter Ørum har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem ved SL FONDEN der præsenterede et overskud på 936' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem ved SL FONDEN der præsenterede et underskud på 3.428' DKK.
Jacob har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 67 år 7 måneder fra 1930 til 1998 hos AKTIESELSKABET AF 28. SEPTEMBER 1995.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 46.939' DKK (KILROY TRAVELS DENMARK A/S (Nu: HORIZONS A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 71.007' DKK (DISFONDEN).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 53.263' DKK (KILROY TRAVELS DENMARK A/S (Nu: HORIZONS A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Jacob' netværk er Mathilde Wilhelmina Bundgaard de Kruiff.