Kirsten Kvolsbæk
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 1990 (34 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | TV-SAT IMPORT/EXPORT A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.120' DKK DVR-TEC GROUP ApS (2021) |
Største underskud: | -100' DKK MAKI MANAGEMENT HOLDING ApS (2023) |
Største egenkapital: | 3.097' DKK MAKI MANAGEMENT HOLDING ApS (2021) |
Største gæld: | 1.271' DKK DVR-TEC GROUP ApS (2018) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos DVR-TEC GROUP ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af MS ODENSE HOLDING ApS (16 år 9 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1990 hos TV-SAT IMPORT/EXPORT A/S (tidligere VICH 2235 A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Kirsten Kvolsbæk i 5 år 2 måneder, før stoppet d. 15. maj 1995.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1996 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 7. maj 1996.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
MAKI MANAGEMENT HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
MS ODENSE HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
DVR-TEC GROUP ApS
Via MAKI MANAGEMENT HOLDING ApS -
MS TRADING ODENSE A/S
Via MS ODENSE HOLDING ApS
Bestyrelsesposter (1)
-
MS TRADING ODENSE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.12.2007
Tidslinje (5)
-
MAKI MANAGEMENT HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.12.2007
Registreringsdato: 15.12.2007 -
TECVISION MANAGEMENT HOLDING ApS (Nu: MS ODENSE HOLDING ApS) (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.12.2007
Registreringsdato: 15.12.2007 -
TECVISION A/S (Nu: MS TRADING ODENSE A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.12.2007
Registreringsdato: 15.12.2007
Blå bog (fortsat)
Kirsten har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
15.12.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
15.12.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
15.12.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
15.12.2007 - 17.12.2019
Bestyrelsesmedlem
15.12.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
18.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.03.1990 - 15.05.1995
Ejerandel: Intet ejerskab
Kirsten Kvolsbæk er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• MS ODENSE HOLDING ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 536' DKK.
• MAKI MANAGEMENT HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 536' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som samt , som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Kirsten Kvolsbæk, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor MAKI MANAGEMENT HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.120' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor MAKI MANAGEMENT HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 100' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 57' DKK (TECVISION MANAGEMENT HOLDING ApS (Nu: MS ODENSE HOLDING ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 100' DKK (MAKI MANAGEMENT HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.991' DKK (MAKI MANAGEMENT HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 532' DKK (TECVISION A/S (Nu: MS TRADING ODENSE A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Kirsten' netværk er Manfred Schlechter.