Mads Bundgaard
Erhvervsaktiv siden: | 18. sep. 2012 (11 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | JENS BUNDGAARD HOLDING, SKANDERBORG ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.813' DKK JENS BUNDGAARD HOLDING, SKANDERBORG ApS (2019) |
Største underskud: | -1.542' DKK JENS BUNDGAARD HOLDING, SKANDERBORG ApS (2018) |
Største egenkapital: | 36.950' DKK JENS BUNDGAARD HOLDING, SKANDERBORG ApS (2023) |
Største gæld: | 1.104' DKK JENS BUNDGAARD HOLDING, SKANDERBORG ApS (2017) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Malibu Holding ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af JENS BUNDGAARD HOLDING, SKANDERBORG ApS (7 år 1 måned) |
Det begyndte den dag i 2012 i JENS BUNDGAARD HOLDING, SKANDERBORG ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem, Reel ejer og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Mads Bundgaard i 7 år 1 måned, inden stoppet d. 11. november 2019.
Nu opererer virksomheden indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 4.235' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Malibu Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
JENS BUNDGAARD HOLDING, SKANDERBORG ApS
Via Malibu Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Malibu Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2019 -
JENS BUNDGAARD HOLDING, SKANDERBORG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.01.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
JENS BUNDGAARD HOLDING, SKANDERBORG ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.01.2020
Registreringsdato: 02.01.2020 -
Malibu Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 26.11.2019
Registreringsdato: 26.11.2019 -
JENS BUNDGAARD HOLDING, SKANDERBORG ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.11.2019
Registreringsdato: 11.11.2019
Blå bog (fortsat)
Mads har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 11 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.11.2019 - Stadig aktiv
Ejer
26.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
18.09.2012 - 11.11.2019
Reel ejer
26.11.2019 - Stadig aktiv
Direktør
02.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Mads Bundgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Malibu Holding ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 29.058' DKK. Gennem sit holdingselskab Malibu Holding ApS har Mads dermed også andele i JENS BUNDGAARD HOLDING, SKANDERBORG ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Mads Bundgaard, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor JENS BUNDGAARD HOLDING, SKANDERBORG ApS landede et overskud på 4.235' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor Malibu Holding ApS landede et underskud på 30' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 4.235' DKK (JENS BUNDGAARD HOLDING, SKANDERBORG ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5' DKK (Malibu Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 36.950' DKK (JENS BUNDGAARD HOLDING, SKANDERBORG ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 29.058' DKK (Malibu Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mads' netværk er Line Bundgaard.