Ole Østergaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1989 (35 år) |
Karrieren startede hos: | DANSK INDUSTRI RENS HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.399' DKK DANSK INDUSTRI RENS HOLDING A/S (2013-14) |
Største underskud: | -2.616' DKK DANSK INDUSTRI RENS HOLDING A/S (2018-19) |
Største egenkapital: | 15.732' DKK DANSK INDUSTRI RENS HOLDING A/S (2014-15) |
Største gæld: | 16.821' DKK DANSK INDUSTRI RENS HOLDING A/S (2018-19) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos Online Advisor ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DANSK INDUSTRI RENS HOLDING A/S (35 år) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 1989 ved DANSK INDUSTRI RENS HOLDING A/S (tidligere A/S PSE 14 NR. 1356) som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Ole Østergaard nu besiddet i 35 år, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 2.563' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DANSK INDUSTRI RENS HOLDING A/S
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
DIR Invest ApS
Via DANSK INDUSTRI RENS HOLDING A/S -
Online Advisor ApS UNDER KONKURS
Via DIR Invest ApS -
DIR Ejendomme ApS
Via DANSK INDUSTRI RENS HOLDING A/S
Direktørposter (3)
-
DANSK INDUSTRI RENS HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.08.2009 -
DIR Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.09.2009 -
DIR Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2010
Bestyrelsesposter (1)
-
DANSK INDUSTRI RENS HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.09.1989
Ejendomme (1)
Tidslinje (23)
-
FULDILD IVS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.08.2021
Registreringsdato: 04.08.2021 -
FULDILD IVS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.12.2018
Registreringsdato: 17.12.2018 -
FULDILD IVS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.11.2018
Registreringsdato: 30.11.2018
Blå bog (fortsat)
Ole har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 35 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
24.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Direktør
29.06.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
17.11.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
10.09.2009 - Stadig aktiv
Reel ejer
17.11.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
01.09.1989 - Stadig aktiv
Direktør
31.08.2009 - Stadig aktiv
Ejer
17.11.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49,07% -
Bestyrelsesmedlem
09.04.2017 - 30.11.2018
Bestyrelsesmedlem
17.12.2018 - 04.08.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor DANSK INDUSTRI RENS HOLDING A/S fremviste et overskud på 5.399' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor DANSK INDUSTRI RENS HOLDING A/S fremviste et underskud på 2.616' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Lasse Østergaard.