Allan Jepsen
Erhvervsaktiv siden: | 28. apr. 2009 (15 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | CONTINO HOLDING A/S (Ejer) |
Største overskud: | 64.437' DKK MERMAID CAPITAL DENMARK A/S (2018-19) |
Største underskud: | -14.530' DKK CONTINO A/S (2019-20) |
Største egenkapital: | 86.617' DKK CONTINO HOLDING A/S (2022-23) |
Største gæld: | 160.357' DKK CONTINO EJENDOM A/S (Nu: CONTINO ASSETS A/S) (2016-17) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CONTINO A/S (12 år 9 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 2009 ved CONTINO HOLDING A/S (tidligere CONTINO HOLDING II A/S) i hvervet som Ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem. Allan Jepsen købte sig ind i virksomheden den 28. april 2009 og fik en ejerandel på 0%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Allan af: HALSKOV II ApS, HALSKOV III ApS og IB R. NISSEN HOLDING ApS. Rollen som Ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem har Allan nu besiddet i 6 år, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor ikke-finansielle hovedsæders virksomhed. Her 6 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab fra 2022-23 viste et overskud på 15.780' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Anneken Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Anneken Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.03.2015
Repræsentant (1)
-
De Forenede Kegleklubber Af 1999
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 18.07.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (45)
-
CONTINO HOLDING A/S
Fratrådt som direktørDato: 01.03.2024
Registreringsdato: 01.03.2024 -
VAT SERVICE EUROPE A/S
Fratrådt som direktørDato: 20.12.2023
Registreringsdato: 20.12.2023 -
CONTINO EJENDOM A/S (Nu: CONTINO ASSETS A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.12.2023
Registreringsdato: 20.12.2023
Blå bog (fortsat)
Allan har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
18.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
24.03.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
28.04.2009 - 29.04.2015
Direktør
01.05.2009 - 31.10.2020
Bestyrelsesmedlem
14.03.2011 - 06.09.2023
Direktør
01.11.2020 - 01.03.2024
Ejerandel: 0% -
Bestyrelsesmedlem
19.09.2022 - 20.12.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.09.2017 - 20.12.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Allan Jepsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Anneken Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 6.688' DKK. Gennem sit holdingselskab Anneken Holding ApS har Allan dermed også andele i og .
Se også koncerndiagram for Allan Jepsen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Allan Jepsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem ved MERMAID CAPITAL DENMARK A/S der præsenterede et overskud på 64.437' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem ved CONTINO A/S der præsenterede et underskud på 14.530' DKK.
Allan har i alt siddet i bestyrelsen hos 16 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 12 år 9 måneder fra 2011 til 2023 hos VAT SERVICE EUROPE A/S.