Carsten Beck Jørgensen
Erhvervsaktiv: | 19. dec. 1979 - 19. aug. 2024 |
Karrieren startede hos: | APROPOS INVEST A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.831' DKK TBL JVC 2016 APS (2018-19) |
Største underskud: | -3.881' DKK TBL JVC 2016 APS (2017-18) |
Største egenkapital: | 214' DKK TBL JVC 2016 APS (2016-17) |
Største gæld: | 7.426' DKK TBL JVC 2016 APS (2016-17) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos MURI ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af APROPOS INVEST A/S (17 år 11 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for flere år siden ved APROPOS INVEST A/S (tidligere APROPOS REKLAMEARTIKLER A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Carsten Beck Jørgensen i 17 år 11 måneder, før stoppet den 15. december 1997.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor engroshandel med kufferter og lædervarer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 26. januar 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Next Chapter ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Mosh Cph ApS UNDER KONKURS
Via Next Chapter ApS
Tidslinje (43)
-
Next Chapter ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.08.2024
Registreringsdato: 19.08.2024 -
TBL JVC 2016 APS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 22.05.2024
Registreringsdato: 22.05.2024 -
FAR & SØN Brewery ApS (Nu: FSBP Aps)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.01.2024
Registreringsdato: 03.01.2024
Blå bog (fortsat)
Carsten har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 31 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
16.11.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
16.11.2022 - Stadig aktiv
Direktør
17.11.2022 - 16.08.2023
Direktør
10.09.2023 - 19.08.2024
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
08.09.2016 - 27.03.2018
Direktør og Bestyrelsesmedlem
08.09.2016 - 18.02.2020
Ejer
28.03.2018 - 22.05.2024
Direktør
16.03.2020 - 07.02.2023
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
06.10.2023 - 03.01.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
16.11.2022 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem og Direktør
17.11.2022 - 16.08.2023
Ejerandel: 90% -
Ejer
07.07.2022 - 02.12.2022
Ejerandel: 10-14.99%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor TBL JVC 2016 APS kunne fremvise et overskud på 3.831' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor TBL JVC 2016 APS kunne fremvise et underskud på 3.881' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Carsten' netværk er Ezekiel René Abraham-Ezra.