Jens Erik Vangkilde
Erhvervsaktiv siden: | 30. okt. 1977 (46 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | SADOLIN FARVELAND A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 42.787' DKK GRØNVOLD & SCHOU A/S (2021) |
Største underskud: | -5.760' DKK BAHNE EN GROS. VEJLE A/S (Nu: Bahne & Co, ApS) (2015) |
Største egenkapital: | 100.678' DKK GRØNVOLD & SCHOU A/S (2023) |
Største gæld: | 84.629' DKK GRØNVOLD & SCHOU A/S (2021) |
Flest årsværk: | 7.000 årsværk hos BESLACO A/S (Nu: TOPCO A/S) (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af JV ApS (21 år 2 måneder) |
Det startede for nu meget længe siden i SADOLIN FARVELAND A/S (tidligere SADOLIN FARVELAND MARKETING A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Jens Erik Vangkilde i 20 år, før fratrædelsen d. 1. november 1997.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor engroshandel med lak, maling, tapet, gulvbelægning mv.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 som viste et underskud på 2.330' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 25. februar 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JV ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
JV ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.06.2003
Ejendomme (1)
Tidslinje (50)
-
A/S SØREN FREDERIKSEN, ØLGOD (Nu: Frederiksen Scientific A/S)
Fratrådt som direktørDato: 18.02.2019
Registreringsdato: 18.02.2019 -
A/S SØREN FREDERIKSEN, ØLGOD (Nu: Frederiksen Scientific A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.02.2015
Registreringsdato: 24.02.2015 -
A/S SØREN FREDERIKSEN, ØLGOD (Nu: Frederiksen Scientific A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.11.2014
Registreringsdato: 17.11.2014
Blå bog (fortsat)
Jens har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 46 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
17.06.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
08.05.2013 - 18.02.2019
Bestyrelsesmedlem
17.11.2014 - 24.02.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
07.07.2011 - 11.06.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
08.07.2011 - 27.02.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
13.04.2007 - 11.12.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Jens Erik Vangkilde har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i A/S SØREN FREDERIKSEN, ØLGOD (Nu: Frederiksen Scientific A/S) der præsenterede et overskud på 8.144' DKK.
Jens har i alt siddet i bestyrelsen hos 16 forskellige selskaber (heraf 7 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 20 år fra 1977 til 1997 hos SADOLIN FARVELAND A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 12.757' DKK (GRØNVOLD & SCHOU A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 7' DKK (JV ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 100.678' DKK (GRØNVOLD & SCHOU A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -438' DKK (JV ApS).