Mette Pallishøj
Erhvervsaktiv siden: | 30. nov. 2000 (23 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | J.M. STRIKBESÆTNING ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 17.454' DKK ORANGE-SPORT ApS (Nu: KNOWLEDGECOTTON APPAREL A/S) (2021-22) |
Største underskud: | -881' DKK WEISE BIRD HOLDING ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 58.348' DKK JMH Holding 2019 ApS (2021-22) |
Største gæld: | 48.704' DKK COMFYSOCKS A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 31 årsværk hos ORANGE-SPORT ApS (Nu: KNOWLEDGECOTTON APPAREL A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af J. MØRUP STOF ApS (21 år 7 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 2000 ved J.M. STRIKBESÆTNING ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Mette Pallishøj i 1 år 2 måneder, før stoppet den 12. februar 2002.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor fremstilling af filt og andre tekstiler i øvrigt. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 12. februar 2002.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
UP HOLDING HERNING ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
WEISE BIRD HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
JMH Holding 2019 ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Project Green
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (9)
-
COMFYSOCKS A/S
Via UP HOLDING HERNING ApS -
PERFORMANCE SOCKS ApS
Via UP HOLDING HERNING ApS -
JØRGEN MØRUP HOLDING ApS. HERNING
Via JMH Holding 2019 ApS -
EJENDOMSANPARTSSELSKABET NYSTEDVEJ 11
Via JØRGEN MØRUP HOLDING ApS. HERNING -
CORE GERMAN RESIDENTIAL II NR. 7 A/S
Via JØRGEN MØRUP HOLDING ApS. HERNING -
CORE GERMAN RESIDENTIAL II KOMMANDITAKTIESELSKAB
Via CORE GERMAN RESIDENTIAL II NR. 7 A/S -
Core German Residential II Mönchengladbach K/S
Via CORE GERMAN RESIDENTIAL II KOMMANDITAKTIESELSKAB -
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 18
Via JØRGEN MØRUP HOLDING ApS. HERNING -
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 18 A/S
Via JØRGEN MØRUP HOLDING ApS. HERNING
Direktørposter (1)
-
WEISE BIRD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.01.2011
Bestyrelsesposter (1)
-
COLOUR COMPAGNIET A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.01.2022
Tidslinje (17)
-
J. MØRUP STOF ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.07.2022
Registreringsdato: 06.07.2022 -
COLOUR COMPAGNIET A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.01.2022
Registreringsdato: 17.01.2022 -
Project Green (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.2020
Registreringsdato: 01.03.2020
Blå bog (fortsat)
Mette har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
17.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
25.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Reel ejer
25.12.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 42,86% -
Direktør
04.01.2011 - Stadig aktiv
Ejer
18.01.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Mette Pallishøj er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• UP HOLDING HERNING ApS (ejer lige nu 50%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 13.664' DKK.
• JMH Holding 2019 ApS (ejer lige nu 42,86%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 13.664' DKK.
I samme organisation finder man også holdingselskabet JØRGEN MØRUP HOLDING ApS. HERNING (42,86%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Mette Pallishøj, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor JØRGEN MØRUP HOLDING ApS. HERNING kunne offentliggøre et overskud på 15.671' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor WEISE BIRD HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 881' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Mette' netværk er Søren Stig Mørup.