Flemming Jensen
Karrieren startede hos: | F. JENSEN FINANS. VEJEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 13.832' DKK ASKOV FUGER OG TRÆBYG A/S (2023) |
Største underskud: | -928' DKK A/S TØNDER-KOLDING RUTEBIL (Nu: F. JENSEN FINANS. VEJEN A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 37.735' DKK FLEMMING JENSEN HOLDING. VEJEN ApS (2023) |
Største gæld: | 50.340' DKK Øster Skibelundvej 9A Askov ApS (Nu: Ejendomsselskabet Lyhnes Vej ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 32 årsværk hos ASKOV FUGER OG TRÆBYG A/S (2023) |
Det begyndte for alvor for nu flere år siden ved F. JENSEN FINANS. VEJEN A/S (tidligere A/S TØNDER-KOLDING RUTEBIL) som Bestyrelsesmedlem og Ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Flemming Jensen nu besiddet i 77 år 3 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 2.001' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
FLEMMING JENSEN HOLDING. VEJEN ApS
Ejerandel: 100% -
F. JENSEN FINANS. VEJEN A/S
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
CF UDLEJNING. VEJEN ApS
Via FLEMMING JENSEN HOLDING. VEJEN ApS -
ASKOV FUGER OG TRÆBYG A/S
Via CF UDLEJNING. VEJEN ApS -
FCJ Entreprise ApS
Via FLEMMING JENSEN HOLDING. VEJEN ApS -
SMF Et ApS
Via FLEMMING JENSEN HOLDING. VEJEN ApSNyt selskab
Direktørposter (3)
-
CF UDLEJNING. VEJEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.1997 -
FLEMMING JENSEN HOLDING. VEJEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.1997 -
FCJ Entreprise ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.06.2022
Bestyrelsesposter (3)
-
ASKOV FUGER OG TRÆBYG A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 23.05.2024 -
F. JENSEN FINANS. VEJEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.06.1947 -
SMF Et ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.04.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (12)
-
ASKOV FUGER OG TRÆBYG A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.05.2024
Registreringsdato: 23.05.2024 -
ASKOV FUGER OG TRÆBYG A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.05.2024
Registreringsdato: 22.05.2024 -
SMF Et ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.04.2024
Registreringsdato: 11.04.2024
Blå bog (fortsat)
Flemming har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 77 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
11.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør og Reel ejer
27.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.10.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
01.10.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
13.06.1947 - Stadig aktiv
Ejer
05.05.1992 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor CF UDLEJNING. VEJEN ApS fremviste et overskud på 8.087' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor A/S TØNDER-KOLDING RUTEBIL (Nu: F. JENSEN FINANS. VEJEN A/S) fremviste et underskud på 928' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 13.832' DKK (ASKOV FUGER OG TRÆBYG A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 567' DKK (FCJ Entreprise ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 37.735' DKK (FLEMMING JENSEN HOLDING. VEJEN ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -80' DKK (FCJ Entreprise ApS).
En af de forbindelser som går igen i Flemming' netværk er Carsten Max Jensen.