Finn Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 21. apr. 1977 (47 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Sportgoods P/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 64.701' DKK SPORTGOODS A/S (Nu: Sportgoods P/S) (2021) |
Største underskud: | -27.916' DKK SPORTGOODS A/S (Nu: Sportgoods P/S) (2022) |
Største egenkapital: | 410.748' DKK SPORTGOODS A/S (Nu: Sportgoods P/S) (2021) |
Største gæld: | 28.415' DKK SPORTGOODS A/S (Nu: Sportgoods P/S) (2015) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Sportgoods P/S (17 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for mange år siden hos Sportgoods P/S (tidligere SPORTGOODS A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Finn Olsen i 17 år 1 måned, inden stoppet den 8. juni 1994.
I dag opererer virksomheden indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 11.960' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Osport
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
Osport (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 10.09.2021
Registreringsdato: 10.09.2021 -
SPORTGOODS A/S (Nu: Sportgoods P/S) (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.06.1994
Registreringsdato: 08.06.1994 -
SPORTGOODS A/S (Nu: Sportgoods P/S) (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.04.1977
Registreringsdato: 21.04.1977
Blå bog (fortsat)
Finn har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 2 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
10.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
21.04.1977 - 08.06.1994
Ejerandel: Intet ejerskab