Jesper Brøckner Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 15. apr. 1985 (39 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | BORG & BIGUM DANMARK A/S (Direktør) |
Største overskud: | 137.389' DKK PWT A/S (Nu: PWT GROUP A/S) (2022) |
Største underskud: | -151.141' DKK PWT A/S (Nu: PWT GROUP A/S) (2020) |
Største egenkapital: | 962.914' DKK TILTS COMMUNICATIONS A/S (2014) |
Største gæld: | 1.034.082' DKK THORN DANMARK A/S (Nu: D:E:R A/S) (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af BRØCKNER CONSULT ApS (15 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 1985 i BORG & BIGUM DANMARK A/S (tidligere BORG & BIGUM REKLAMEGAVER ApS) som Direktør. Hvervet som Direktør havde Jesper Brøckner Nielsen i 11 år 1 måned, inden stoppet d. 1. juni 1996.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen engroshandel med kufferter og lædervarer. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 3.603' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BRØCKNER CONSULT ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Amrop 2020 ApS
Via BRØCKNER CONSULT ApS -
Amrop P/S
Via Amrop 2020 ApS
Direktørposter (1)
-
BRØCKNER CONSULT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.11.2008
Bestyrelsesposter (1)
-
Amrop P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.12.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (83)
-
MJBN Invest ApS
Fratrådt som direktørDato: 18.03.2021
Registreringsdato: 18.03.2021 -
MJBN Invest ApS
Tilknyttet som direktørDato: 03.03.2021
Registreringsdato: 03.03.2021 -
BOYDEN A/S (Nu: Amrop II A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.03.2021
Registreringsdato: 03.03.2021
Blå bog (fortsat)
Jesper har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 38 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
22.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager Via Amrop 2020 ApS -
Stifter, Direktør og Ejer
17.11.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
11.04.2018 - 27.10.2021
Ejerandel: 99,8% -
Direktør og Reel ejer
03.03.2021 - 18.03.2021
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
24.02.2016 - 03.03.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Jesper Brøckner Nielsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem i GATEHOUSE A/S (Nu: Gatehouse Satcom A/S) der præsenterede et overskud på 18.062' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem i GateHouse Logistics A/S (Nu: project44 A/S) der præsenterede et underskud på 13.473' DKK.
Jesper har i alt siddet i bestyrelsen hos 28 forskellige selskaber (heraf 10 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 6 måneder fra 2002 til 2008 hos TELIA MOBILE, FILIAL AF TELIASONERA MOBILE NETWORKS AB, SVERIGE.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 98.210' DKK (PWT A/S (Nu: PWT GROUP A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 2.301' DKK (GateHouse Logistics A/S (Nu: project44 A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 274.288' DKK (PWT A/S (Nu: PWT GROUP A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på -63.428' DKK (GateHouse Logistics A/S (Nu: project44 A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Finn Krogh Rants.