Per Thrysøe
Erhvervsaktiv: | 29. jun. 1992 - 14. feb. 2023 |
Karrieren startede hos: | PT ENTREPRISE ApS (Ejer) |
Største overskud: | 12.605' DKK HOTEL SØFRYD ApS (Nu: Selskabet af 14. februar 2023 ApS) (2014) |
Største underskud: | -3.667' DKK HOTEL SØFRYD ApS (Nu: Selskabet af 14. februar 2023 ApS) (2020-21) |
Største egenkapital: | 18.605' DKK HOTEL SØFRYD ApS (Nu: Selskabet af 14. februar 2023 ApS) (2014) |
Største gæld: | 13.229' DKK Søfrydvej 8 Invest ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos HOTEL SØFRYD ApS (Nu: Selskabet af 14. februar 2023 ApS) (2017) |
Længste aktivitet: | Direktør af PT ENTREPRISE ApS (32 år 2 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 1992 hos PT ENTREPRISE ApS (tidligere PER THRYSØE ApS) med titlen som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev alene stiftet af Per Thrysøe og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer, Stifter og Direktør har Per nu bestreddet i 23 år 6 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen vvs- og blikkenslagerforretninger. Her mere end 23 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 613' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Meløse Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
PT ENTREPRISE ApS
Via Meløse Holding ApS
Direktørposter (2)
-
PT ENTREPRISE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.1992 -
Meløse Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.01.2016
Ejendomme (2)
Tidslinje (9)
-
HOTEL SØFRYD ApS (Nu: Selskabet af 14. februar 2023 ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.02.2023
Registreringsdato: 14.02.2023 -
Søfrydvej 8 Invest ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.11.2022
Registreringsdato: 22.11.2022 -
Søfrydvej 8 Invest ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.04.2021
Registreringsdato: 20.04.2021
Blå bog (fortsat)
Per har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 32 år 2 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
20.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
22.08.2018 - 16.07.2024
Bestyrelsesmedlem
20.04.2021 - 22.11.2022
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
29.08.2018 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
20.04.2021 - 14.02.2023
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
29.06.1992 - 19.01.2016
Direktør
29.06.1992 - Stadig aktiv
Reel ejer
20.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Per Thrysøe er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Meløse Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 779' DKK. Igennem holdingselskabet Meløse Holding ApS har Per derfor også ejerandele i PT ENTREPRISE ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Per Thrysøe, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor PER THRYSØE ApS (Nu: PT ENTREPRISE ApS) kunne offentliggøre et overskud på 1.341' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Meløse Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 1.969' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Martin Peter Kraunsøe.