Lars Tronstrøm
Erhvervsaktiv: | 1. sep. 1990 - 29. apr. 2022 |
Karrieren startede hos: | KOMPLEMENTARSELSKABET STEINSETZERSTRASSE ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 419' DKK L T ApS (2017-18) |
Største underskud: | -522' DKK LT Investering IVS (Nu: SPLM Forsikringsmægler ApS) (2016-17) |
Største egenkapital: | 178' DKK ApS SPKR 4 NR. 3398 (Nu: KOMPLEMENTARSELSKABET LÜNEBURGER STRASSE ApS) (2016) |
Største gæld: | 3.671' DKK L T ApS (2013-14) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos LT Investering IVS (Nu: SPLM Forsikringsmægler ApS) (2017-18) |
Længste aktivitet: | Direktør af L T ApS (26 år 9 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 1990 i KOMPLEMENTARSELSKABET STEINSETZERSTRASSE ApS (tidligere ApS KBIL 15 NR. 1238) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Lars Tronstrøm i 5 år 9 måneder, inden stoppet d. 27. juni 1996.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 20. november 2009.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
L T ApS
Ejerandel: 100% -
SPLM Forsikringsmægler ApS
Ejerandel: 66.66-89.99%
Direktørposter (2)
-
L T ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.12.1997 -
SPLM Forsikringsmægler ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2016
Tidslinje (14)
-
SPLT Pensionsmægler (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 29.04.2022
Registreringsdato: 29.04.2022 -
SPLM Forsikringsmægler IVS (Nu: SPLM Forsikringsmægler ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.05.2021
Registreringsdato: 10.05.2021 -
SPLT Pensionsmægler (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 15.11.2019
Registreringsdato: 15.11.2019
Blå bog (fortsat)
Lars har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 32 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
18.12.1997 - Stadig aktiv
Ejer
01.10.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
15.11.2019 - 29.04.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
01.10.2016 - Stadig aktiv
Ejer
20.10.2016 - 30.04.2017
Bestyrelsesmedlem
01.05.2017 - 10.05.2021
Ejer
01.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 71% -
Bestyrelsesmedlem
01.07.1991 - 17.07.1996
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.09.1990 - 27.06.1996
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor L T ApS landede et overskud på 419' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor LT Investering IVS (Nu: SPLM Forsikringsmægler ApS) landede et underskud på 522' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 29' DKK (LT Investering IVS (Nu: SPLM Forsikringsmægler ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 6' DKK (L T ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 27' DKK (L T ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -255' DKK (LT Investering IVS (Nu: SPLM Forsikringsmægler ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Torben Spuur Jensen.