Harry Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 23. jan. 1976 (48 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | LINCO Incubator ApS (Direktør) |
Største overskud: | 3.228' DKK HENRY NISSEN ApS (Nu: LINCO Incubator ApS) (2023) |
Største underskud: | -1.715' DKK HENRY NISSEN ApS (Nu: LINCO Incubator ApS) (2018) |
Største egenkapital: | 14.366' DKK HS HOLDING IKAST ApS (2023) |
Største gæld: | 9.246' DKK HENRY NISSEN ApS (Nu: LINCO Incubator ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos HENRY NISSEN ApS (Nu: LINCO Incubator ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af LINCO Incubator ApS (48 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor for nu mange år siden hos LINCO Incubator ApS (tidligere HENRY NISSEN ApS) med titlen som Direktør og Reel ejer. Titlen som Direktør har Harry Sørensen nu bestreddet i 48 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med ikke-specialiseret engroshandel. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 3.228' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HS HOLDING IKAST ApS
Ejerandel: 66.66-89.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
LINCO Incubator ApS
Via HS HOLDING IKAST ApS -
ORION ES ApS
Via HS HOLDING IKAST ApS
Direktørposter (2)
-
HS HOLDING IKAST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2003 -
ORION ES ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.05.2005
Tidslinje (10)
-
HS HOLDING IKAST ApS (66.66-89.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 18.11.2020
Registreringsdato: 18.11.2020 -
HS HOLDING IKAST ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 17.11.2020
Registreringsdato: 17.11.2020 -
LINCO WATER A/S (Nu: LINCO SET & HATCH A/S)
Fratrådt som direktørDato: 07.07.2011
Registreringsdato: 07.07.2011
Blå bog (fortsat)
Harry har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 48 år 8 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
20.05.2005 - 17.11.2020
Direktør
20.05.2005 - Stadig aktiv
Reel ejer
18.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 70% -
Stifter og Ejer
01.11.2003 - 17.11.2020
Direktør
01.11.2003 - Stadig aktiv
Ejer
18.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 70% -
Direktør
23.01.1976 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.04.1992 - 17.11.2020
Reel ejer
18.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 70% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
02.11.1998 - 07.07.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Harry Sørensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HS HOLDING IKAST ApS (ejer pt. 70%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 14.366' DKK. Igennem holdingselskabet HS HOLDING IKAST ApS har Harry derfor også ejerandele i LINCO Incubator ApS (100%) samt ORION ES ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Harry Sørensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor HENRY NISSEN ApS (Nu: LINCO Incubator ApS) kunne offentliggøre et overskud på 3.228' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor HENRY NISSEN ApS (Nu: LINCO Incubator ApS) kunne offentliggøre et underskud på 1.715' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.228' DKK (HENRY NISSEN ApS (Nu: LINCO Incubator ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 14.366' DKK (HS HOLDING IKAST ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.912' DKK (ORION ES ApS).
En af de forbindelser som går igen i Harry' netværk er Mille Munk Sørensen.