Jens Refsgaard
Erhvervsaktiv: | 23. jun. 1992 - 17. sep. 2024 |
Karrieren startede hos: | J.B.R. ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 6' DKK J.B.R. ApS (2014) |
Største underskud: | -49' DKK J.B.R. ApS (2015) |
Største egenkapital: | 115' DKK J.B.R. ApS (2014) |
Største gæld: | 42' DKK J.B.R. ApS (2014) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af J.B.R. ApS (9 år 5 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Jens Refsgaard. Den første gang Jens var registreret som erhvervsdrivende ifølge Erhvervs & Selskabsstyrelsen var tilbage i 1992 i J.B.R. ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Jens Refsgaard i 9 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 18. december 2001.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor bogføring og revision: skatterådgivning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 kunne vise et overskud på 6' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 28. maj 2018.
Ejendomme (1)
Tidslinje (2)
-
J.B.R. ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.12.2001
Registreringsdato: 18.12.2001 -
J.B.R. ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.06.1992
Registreringsdato: 23.06.1992
Blå bog (fortsat)
Jens har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har i alt varet 12 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.05.2021 - 17.09.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
23.06.1992 - 18.12.2001
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Steffen Skov Jensen.