Michael Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 4. apr. 1992 (32 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Jochriami ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.251' DKK MIANN INVEST ApS (Nu: Pedersen Finans ApS) (2021) |
Største underskud: | -1.843' DKK MIANN INVEST ApS (Nu: Pedersen Finans ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 15.090' DKK MIANN INVEST ApS (Nu: Pedersen Finans ApS) (2021) |
Største gæld: | 8.434' DKK KOALA HOLDING ApS (Nu: Grønne Boliger ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos KOALA REKLAME A/S (Nu: Jochriami ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Jochriami ApS (31 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 1992 hos Jochriami ApS (tidligere KOALA REKLAME A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Michael Pedersen i 31 år 4 måneder, før stoppet d. 23. august 2023.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2018 kunne vise et overskud på 1.202' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 23. august 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Pedersen Finans ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
GreenCharge ApS
Via Pedersen Finans ApS -
Grønne Boliger ApS
Via Pedersen Finans ApS
Direktørposter (3)
-
Grønne Boliger ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.04.2000 -
Pedersen Finans ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.10.2007 -
GreenCharge ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.10.2023
Tidslinje (14)
-
GreenCharge ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.10.2023
Registreringsdato: 02.10.2023 -
KOALA REKLAME A/S (Nu: Jochriami ApS)
Fratrådt som direktørDato: 23.08.2023
Registreringsdato: 23.08.2023 -
KOALA REKLAME A/S (Nu: Jochriami ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.08.2023
Registreringsdato: 23.08.2023
Blå bog (fortsat)
Michael har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 32 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
02.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Ejer og Direktør
29.10.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
19.04.2000 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.06.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer
04.04.1992 - 23.08.2023
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
07.06.2013 - 28.04.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Michael Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Pedersen Finans ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 13.530' DKK. Igennem holdingselskabet Pedersen Finans ApS har Michael derfor også ejerandele i GreenCharge ApS (33.34-49.99%) samt Grønne Boliger ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Michael Pedersen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor MIANN INVEST ApS (Nu: Pedersen Finans ApS) kunne offentliggøre et overskud på 2.251' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor MIANN INVEST ApS (Nu: Pedersen Finans ApS) kunne offentliggøre et underskud på 1.843' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 823' DKK (MIANN INVEST ApS (Nu: Pedersen Finans ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 247' DKK (KOALA HOLDING ApS (Nu: Grønne Boliger ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 13.530' DKK (MIANN INVEST ApS (Nu: Pedersen Finans ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 5.468' DKK (KOALA HOLDING ApS (Nu: Grønne Boliger ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Andreas Trøster.