Tonny Bjergstad
Erhvervsaktiv siden: | 15. jul. 1991 (33 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | SOMMER A/S (Direktør) |
Største overskud: | 1.031' DKK SOMMER A/S (2021-22) |
Største underskud: | -732' DKK SOMMER A/S (2018-19) |
Største egenkapital: | 1.759' DKK SOMMER TRADING A/S (Nu: BJERGSTAD HOLDING ApS) (2014-15) |
Største gæld: | 5.351' DKK SOMMER A/S (2020-21) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos SOMMER A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af BJERGSTAD HOLDING ApS (31 år 7 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1991 hos SOMMER A/S (tidligere MET DANMARK ApS (MULTI ELECTRONIC & TRADING)) som Direktør, Stifter, Bestyrelsesmedlem og Ejer. Titlen som Direktør havde Tonny Bjergstad i 5 år, inden stoppet den 31. juli 1996.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen detailhandel med computere, ydre enheder og software. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne fremvise et underskud på 464' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
SOMMER A/S
Ejerandel: 100% -
BJERGSTAD HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
SOMMER A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.08.2005 -
BJERGSTAD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.03.2005
Bestyrelsesposter (1)
-
SOMMER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.08.2005
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
PANASONIC CENTER - AMAGER ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 02.11.2018
Registreringsdato: 02.11.2018 -
PANASONIC CENTER - AMAGER ApS
Fratrådt som direktørDato: 02.11.2018
Registreringsdato: 02.11.2018 -
SOMMER A/S (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.12.2017
Registreringsdato: 07.12.2017
Blå bog (fortsat)
Tonny har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 33 år 2 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.03.2011 - 02.11.2018
Ejer
07.12.2017 - 02.11.2018
Ejerandel: 100% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
11.02.1993 - 29.03.2005
Ejer
11.02.1993 - Stadig aktiv
Direktør
29.03.2005 - Stadig aktiv
Reel ejer
07.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
15.07.1991 - 31.07.1996
Direktør og Bestyrelsesmedlem
02.08.2005 - Stadig aktiv
Ejer
07.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor SOMMER A/S fremviste et overskud på 1.031' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor SOMMER A/S fremviste et underskud på 732' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Tonny' netværk er Kim Hisao Bjergstad.