Sten Blindkilde
Erhvervsaktiv siden: | 2. mar. 1992 (32 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | BOSTEN INVEST A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 503' DKK NYHEDSBUREAUET NEWSPAQ A/S (Nu: Ritzau Fokus A/S) (2017) |
Største underskud: | -636' DKK NYHEDSBUREAUET NEWSPAQ A/S (Nu: Ritzau Fokus A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 1.706' DKK NYHEDSBUREAUET NEWSPAQ A/S (Nu: Ritzau Fokus A/S) (2017) |
Største gæld: | 1.702' DKK NYHEDSBUREAUET NEWSPAQ A/S (Nu: Ritzau Fokus A/S) (2016) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos NYHEDSBUREAUET NEWSPAQ A/S (Nu: Ritzau Fokus A/S) (2016) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af B22 A/S (15 år 6 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 1992 hos BOSTEN INVEST A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Sten Blindkilde i 8 år 3 måneder, før stoppet d. 27. juni 2000.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor ferieboligudlejning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2000 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 7. september 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SB 24 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
TRI EI ApS
Via SB 24 ApS
Bestyrelsesposter (2)
-
SYSTEMFACTORY A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.06.2010 -
B22 A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.03.2009
Tidslinje (11)
-
SB 24 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 03.05.2024
Registreringsdato: 03.05.2024 -
NYHEDSBUREAUET NEWSPAQ A/S (Nu: Ritzau Fokus A/S)
Fratrådt som direktørDato: 01.02.2017
Registreringsdato: 01.02.2017 -
NYHEDSBUREAUET NEWSPAQ A/S (Nu: Ritzau Fokus A/S)
Tilknyttet som direktørDato: 01.05.2012
Registreringsdato: 01.05.2012
Blå bog (fortsat)
Sten har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
06.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
03.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
03.06.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.03.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.05.2012 - 01.02.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Sten Blindkilde er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SB 24 ApS (ejer pt. 100%). Igennem holdingselskabet SB 24 ApS har Sten derfor også ejerandele i TRI EI ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Sten Blindkilde, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor NYHEDSBUREAUET NEWSPAQ A/S (Nu: Ritzau Fokus A/S) kunne offentliggøre et overskud på 503' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor NYHEDSBUREAUET NEWSPAQ A/S (Nu: Ritzau Fokus A/S) kunne offentliggøre et underskud på 636' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Sten' netværk er Bo Blindkilde.