Michael Milwertz
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 1990 (34 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | MILWERTZ IMPORT ApS (Direktør) |
Største overskud: | 707' DKK MILWERTZ INVEST ApS (2020-21) |
Største underskud: | -138' DKK MILWERTZ HOLDING 2009 ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 3.237' DKK MILWERTZ HOLDING 2009 ApS (2016-17) |
Største gæld: | 7.511' DKK MILWERTZ INVEST ApS (2016-17) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos MILWERTZ INVEST ApS (2023-24) |
Længste aktivitet: | Direktør af MILWERTZ INVEST ApS (33 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1990 ved MILWERTZ IMPORT ApS (tidligere VICH 2471 ApS) i rollen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Michael Milwertz i 20 år 9 måneder, før stoppet den 4. marts 2011.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 4. marts 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MILWERTZ HOLDING 2009 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
MILWERTZ INVEST ApS
Via MILWERTZ HOLDING 2009 ApS -
Collina Investimenti ApS
Via MILWERTZ INVEST ApS
Direktørposter (1)
-
MILWERTZ HOLDING 2009 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.10.2009
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
VICH 2471 ApS (Nu: MILWERTZ IMPORT ApS)
Fratrådt som direktørDato: 04.03.2011
Registreringsdato: 04.03.2011 -
MILWERTZ HOLDING 2009 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.10.2009
Registreringsdato: 27.10.2009 -
MILWERTZ HOLDING 2009 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.10.2009
Registreringsdato: 27.10.2009
Blå bog (fortsat)
Michael har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 34 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
27.10.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.06.1990 - 04.03.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.05.1991 - Stadig aktiv
Ejer
01.07.1993 - 26.10.2009
Reel ejer
27.10.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.07.2002 - 16.07.2003
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.07.1997 - 10.09.1998
Ejerandel: Intet ejerskab
Michael Milwertz er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MILWERTZ HOLDING 2009 ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 3.052' DKK. Gennem holdingselskabet MILWERTZ HOLDING 2009 ApS har Michael derfor også andele i MILWERTZ INVEST ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Michael Milwertz, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor MILWERTZ INVEST ApS kunne fremvise et overskud på 707' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor MILWERTZ HOLDING 2009 ApS kunne fremvise et underskud på 138' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 338' DKK (MILWERTZ INVEST ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 3.052' DKK (MILWERTZ HOLDING 2009 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 3.001' DKK (MILWERTZ INVEST ApS).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Anders Christian Worsøe Mogensen.