Lars Adser
Karrieren startede hos: | J.M. TAX A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 29.793' DKK ADSERBI A/S (2020-21) |
Største underskud: | -11.107' DKK KLARSØ HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 347.069' DKK ADSERBI A/S (2022-23) |
Største gæld: | 218.553' DKK BJØRN THORSEN A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 50 årsværk hos BJØRN THORSEN A/S (2021-22) |
Erhvervskarrieren begyndte for nu flere år siden ved J.M. TAX A/S (tidligere SCANDIFLEX A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Lars Adser i 41 år, før fratrædelsen den 7. april 1994.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1996 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 8. januar 1996.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ADSERBI A/S
Ejerandel: 33.34-49.99% -
KLARSØ HOLDING ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Direktørposter (1)
-
SCANDIFLEX NORDIC A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.04.2020
Bestyrelsesposter (4)
-
THORKILD LARSEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.08.2013 -
SCANDIFLEX NORDIC A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.08.2018 -
ADSERBI A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.06.1997 -
BJØRN THORSEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.10.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
DANSCAN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.01.2024
Registreringsdato: 15.01.2024 -
BJØRN THORSEN A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.10.2022
Registreringsdato: 06.10.2022 -
SCANDIFLEX NORDIC A/S
Tilknyttet som direktørDato: 20.04.2020
Registreringsdato: 20.04.2020
Blå bog (fortsat)
Lars har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 70 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
15.08.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
27.08.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 39,2% -
Ejer
23.11.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Reel ejer
31.08.2011 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
06.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 39,2% -
Reel ejer
24.08.2006 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
13.08.2018 - Stadig aktiv
Direktør
20.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49% -
Ejer
18.01.1995 - 28.10.2016
Bestyrelsesmedlem
22.08.2012 - 15.01.2024
Reel ejer
28.10.2016 - 15.01.2024
Ejerandel: 49%
Lars Adser er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KLARSØ HOLDING ApS (ejer lige nu 49%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 162.924' DKK. Gennem sit holdingselskab KLARSØ HOLDING ApS har Lars dermed også andele i og .
Udforsk også koncerndiagram for Lars Adser, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Lars Adser har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem ved ADSERBI A/S der præsenterede et overskud på 29.793' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem ved THORKILD LARSEN A/S der præsenterede et underskud på 1.419' DKK.
Lars har i alt siddet i bestyrelsen hos 9 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 41 år fra 1953 til 1994 hos J.M. TAX A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 26.855' DKK (KLARSØ HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 162.924' DKK (KLARSØ HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 6.801' DKK (SCANDIFLEX NORDIC A/S).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Claus Adser.