Niels Henrik Fredberg Søndergaard
Erhvervsaktiv siden: | 23. apr. 1992 (32 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | GUIDERS GROUP ApS (Direktør) |
Største overskud: | 41.615' DKK ApS KBUS 8 NR. 4778 (Nu: SØNDERGAARD HOLDING HERNING ApS) (2021) |
Største underskud: | -191.247' DKK A/S PSE NR. 5358 (Nu: TravelCo Nordic A/S) (2018) |
Største egenkapital: | 73.503' DKK PRIMO TOURS A/S (2023) |
Største gæld: | 418.020' DKK A/S PSE NR. 5358 (Nu: TravelCo Nordic A/S) (2019) |
Flest årsværk: | 74 årsværk hos Aktieselskabet af 7. december 2020 (Nu: Skinetworks 2020 A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af SØNDERGAARD HOLDING HERNING ApS (25 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 1992 hos GUIDERS GROUP ApS som Direktør. Titlen som Direktør havde Niels Henrik Fredberg Søndergaard i 8 år 7 måneder, inden stoppet den 5. december 2000.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor undervisning i øvrigt. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2000 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 5. december 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SØNDERGAARD HOLDING HERNING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
UDENLANDS INVEST ApS
Via SØNDERGAARD HOLDING HERNING ApS -
HAPPY BLUE CRUISE ApS
Via UDENLANDS INVEST ApS -
UDENLANDS INVEST II ApS
Via UDENLANDS INVEST ApS -
DGV HOLDING ApS
Via UDENLANDS INVEST ApS -
VEST EJENDOMME A/S
Via SØNDERGAARD HOLDING HERNING ApS
Direktørposter (6)
-
UDENLANDS INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.01.2007 -
HAPPY BLUE CRUISE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.04.2008 -
Max Bruun Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2018 -
UDENLANDS INVEST II ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.04.2008 -
SØNDERGAARD HOLDING HERNING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.11.1998 -
DGV HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.02.2015
Bestyrelsesposter (8)
-
VEST EJENDOMME A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.04.2008 -
PRIMO TOURS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.12.2022 -
ÅRHUS CHARTER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.12.2022 -
ÅC FLY A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.12.2022 -
Suncharter A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.12.2022 -
DGV HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.02.2010 -
Skinetworks 2020 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.12.2022 -
TOURPAQ A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.05.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (49)
-
Søndergaard Holding Herning II ApS (Nu: Max Bruun Holding ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 05.01.2024
Registreringsdato: 05.01.2024 -
ÅC HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.12.2022
Registreringsdato: 01.12.2022 -
PRIMO TOURS A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.12.2022
Registreringsdato: 01.12.2022
Blå bog (fortsat)
Niels har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 32 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
05.02.2010 - Stadig aktiv
Direktør
13.02.2015 - Stadig aktiv
Ejer
22.06.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via UDENLANDS INVEST ApS -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
23.04.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer og Direktør
16.04.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
03.04.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
30.01.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Niels Henrik Fredberg Søndergaard er desuden ejer af holdingselskabet UDENLANDS INVEST II ApS (ejer pt. 50%). Gennem holdingselskabet UDENLANDS INVEST II ApS ejes der også andele i samt .
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Niels Henrik Fredberg Søndergaard, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Niels Henrik Fredberg Søndergaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem hos PRIMO TOURS A/S der præsenterede et overskud på 33.981' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem hos Aktieselskabet af 7. december 2020 (Nu: Skinetworks 2020 A/S) der præsenterede et underskud på 7.472' DKK.
Niels har i alt siddet i bestyrelsen hos 21 forskellige selskaber (heraf 5 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 8 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 16 år 4 måneder fra 2008 til i dag hos VEST EJENDOMME A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 32.760' DKK (PRIMO TOURS A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 6.480' DKK (Aktieselskabet af 7. december 2020 (Nu: Skinetworks 2020 A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 73.503' DKK (PRIMO TOURS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -15' DKK (UDENLANDS INVEST ApS).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Bjarke Skeltved Hansen.