Jan Frank Nørlem
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1990 (34 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | INDUSTRISELSKABET AF 17. JANUAR 2002 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af INDUSTRISELSKABET AF 17. JANUAR 2002 A/S (5 år 7 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 1990 i INDUSTRISELSKABET AF 17. JANUAR 2002 A/S (tidligere A/S PSE 38 NR. 1116) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Jan Frank Nørlem i 2 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 11. maj 1992.
Dengang var virksomhedens branche indenfor databehandling. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. maj 2005.
Tidslinje (4)
-
NKT DATA A/S (Nu: INDUSTRISELSKABET AF 17. JANUAR 2002 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.1997
Registreringsdato: 31.12.1997 -
A/S PSE 38 NR. 1116 (Nu: INDUSTRISELSKABET AF 17. JANUAR 2002 A/S) (Personlig suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.05.1992
Registreringsdato: 11.05.1992 -
NKT DATA A/S (Nu: INDUSTRISELSKABET AF 17. JANUAR 2002 A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.05.1992
Registreringsdato: 11.05.1992
Blå bog (fortsat)
Jan har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
02.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Bestyrelsesmedlem
01.01.1990 - 11.05.1992
Bestyrelsesmedlem
11.05.1992 - 31.12.1997
Ejerandel: Intet ejerskab
Jan har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 7 måneder fra 1992 til 1997 hos INDUSTRISELSKABET AF 17. JANUAR 2002 A/S.
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Jesper Brinkmann.