Charlotte Bjerring Tølle
Erhvervsaktiv siden: | 20. jul. 1990 (34 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | INTERNATIONAL DANISH CONTRACTORS ApS (Direktør) |
Største overskud: | 77' DKK Pottes Smørrebrød ApS (2023) |
Største underskud: | -98' DKK Pottes Smørrebrød ApS (2021) |
Største egenkapital: | 35' DKK Pottes Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 306' DKK Pottes Smørrebrød ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af INTERNATIONAL DANISH CONTRACTORS ApS (4 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 1990 ved INTERNATIONAL DANISH CONTRACTORS ApS (tidligere SONNE AF 17. JUNI 1989 ApS) i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør havde Charlotte Bjerring Tølle i 4 år 3 måneder, før fratrædelsen den 25. oktober 1994.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor anden engroshandel. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2000 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 21. december 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Pottes Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Pottes Smørrebrød ApS
Via Pottes Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Pottes Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.05.2021 -
Pottes Smørrebrød ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.07.2021
Tidslinje (9)
-
Pottes Smørrebrød ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.07.2021
Registreringsdato: 12.07.2021 -
Pottes Smørrebrød ApS
Fratrådt som direktørDato: 11.07.2021
Registreringsdato: 11.07.2021 -
Pottes Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 05.05.2021
Registreringsdato: 05.05.2021
Blå bog (fortsat)
Charlotte har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 9 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
05.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
05.05.2021 - 11.07.2021
Reel ejer
05.05.2021 - Stadig aktiv
Direktør
12.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
25.03.2021 - 04.05.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
20.07.1990 - 25.10.1994
Ejerandel: Intet ejerskab
Charlotte Bjerring Tølle er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Pottes Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 35' DKK. Gennem sit holdingselskab Pottes Holding ApS har Charlotte dermed også andele i Pottes Smørrebrød ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Charlotte Bjerring Tølle, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Pottes Smørrebrød ApS landede et overskud på 77' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Pottes Smørrebrød ApS landede et underskud på 98' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 77' DKK (Pottes Smørrebrød ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 35' DKK (Pottes Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 23' DKK (Pottes Smørrebrød ApS).