Jens Erik Bæk Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 15. aug. 1991 (33 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | EFTER AFTALE ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 51' DKK HIGH WAY EJENDOMSSELSKAB ApS (Nu: HIGHWAY STUDIO ApS) (2020) |
Største underskud: | -367' DKK HIGH WAY EJENDOMSSELSKAB ApS (Nu: HIGHWAY STUDIO ApS) (2014) |
Største egenkapital: | -1.434' DKK HIGH WAY EJENDOMSSELSKAB ApS (Nu: HIGHWAY STUDIO ApS) (2014) |
Største gæld: | 4.545' DKK HIGH WAY EJENDOMSSELSKAB ApS (Nu: HIGHWAY STUDIO ApS) (2016) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos HIGH WAY EJENDOMSSELSKAB ApS (Nu: HIGHWAY STUDIO ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af HIGHWAY STUDIO ApS (25 år 2 måneder) |
Det startede i 1991 ved EFTER AFTALE ApS (tidligere ÅÆØ 449 ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Jens Erik Bæk Rasmussen i 2 år 7 måneder, før stoppet den 6. april 1994.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1994 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 6. april 1994.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HIGHWAY STUDIO ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
HIGHWAY STUDIO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.1999
Repræsentant (1)
-
dff / Dansk Fotografisk Forening
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 11.08.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Dansk Fotografisk Forening (Nu: dff / Dansk Fotografisk Forening)
Tilknyttet som repræsentantDato: 11.08.2023
Registreringsdato: 11.08.2023 -
HIGH WAY STUDIO ApS (Nu: FOTO STEWIE ApS)
Fratrådt som direktørDato: 13.06.2013
Registreringsdato: 13.06.2013 -
HIGH WAY EJENDOMSSELSKAB ApS (Nu: HIGHWAY STUDIO ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 10.01.2012
Registreringsdato: 10.01.2012
Blå bog (fortsat)
Jens har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
11.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
11.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Direktør
29.06.1999 - Stadig aktiv
Ejer
10.01.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
24.01.2003 - 13.06.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.08.1991 - 06.04.1994
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor HIGH WAY EJENDOMSSELSKAB ApS (Nu: HIGHWAY STUDIO ApS) kunne fremvise et overskud på 51' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor HIGH WAY EJENDOMSSELSKAB ApS (Nu: HIGHWAY STUDIO ApS) kunne fremvise et underskud på 367' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Mikael Ib Hansen.