Arne John Noesgaard
Karrieren startede hos: | ARMATEC A/S (Direktør) |
Største overskud: | 26.628' DKK VALTOR OFFSHORE A/S (2014) |
Største underskud: | -21.278' DKK AZLAN HOLDING ApS (2018) |
Største egenkapital: | 58.883' DKK AZLAN HOLDING ApS (2014) |
Største gæld: | 69.959' DKK AZLAN HOLDING ApS (2014) |
Flest årsværk: | 61 årsværk hos JØRGEN A. NIELSEN A/S (Nu: ARMATEC A/S) (2023) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor for nu mange år siden hos ARMATEC A/S (tidligere JØRGEN A. NIELSEN A/S) med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør bestred Arne John Noesgaard i 46 år 11 måneder, før stoppet d. 1. december 2019.
I dag arbejder virksomheden med engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 23.450' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
ARMATEC A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.12.1972
Ejendomme (2)
Tidslinje (25)
-
VALTOR OFFSHORE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.10.2023
Registreringsdato: 04.10.2023 -
DANSK VENTIL CENTER A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.08.2022
Registreringsdato: 01.08.2022 -
VALTOR OFFSHORE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.03.2020
Registreringsdato: 10.03.2020
Blå bog (fortsat)
Arne har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 51 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
13.07.2017 - 09.03.2020
Bestyrelsesmedlem
10.03.2020 - 04.10.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.07.2017 - 09.03.2020
Bestyrelsesmedlem
10.03.2020 - 01.08.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
18.12.1972 - 01.12.2019
Bestyrelsesmedlem
18.12.1972 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
13.07.2017 - 25.06.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.03.1994 - 13.02.2003
Ejerandel: Intet ejerskab
Arne John Noesgaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos JØRGEN A. NIELSEN A/S (Nu: ARMATEC A/S) der præsenterede et overskud på 23.450' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem hos VALTOR OFFSHORE A/S der præsenterede et underskud på 3.047' DKK.
Arne har i alt siddet i bestyrelsen hos 9 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 51 år 9 måneder fra 1972 til i dag hos ARMATEC A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 23.450' DKK (JØRGEN A. NIELSEN A/S (Nu: ARMATEC A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 42.818' DKK (JØRGEN A. NIELSEN A/S (Nu: ARMATEC A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 7.244' DKK (VALTOR OFFSHORE A/S).
En af de forbindelser som går igen i Arne' netværk er Jens Stig Brammer.