Peter Glarborg Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1991 (33 år) |
Karrieren startede hos: | BIRKOBYG A/S (Direktør) |
Største overskud: | 1.813' DKK H. P. LARSEN A/S (Nu: BIRKOBYG A/S) (2016-17) |
Største underskud: | -1.731' DKK H. P. LARSEN A/S (Nu: BIRKOBYG A/S) (2014-15) |
Største egenkapital: | 7.517' DKK H.P. LARSEN HOLDING ApS (2013-14) |
Største gæld: | 2.505' DKK Tømrermester Peter Glarborg Larsen, December 2015 ApS (Nu: H.P. Larsen A/S) (2015-17) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos H. P. LARSEN A/S (Nu: BIRKOBYG A/S) (2018-19) |
Længste aktivitet: | Direktør af BIRKOBYG A/S (24 år 3 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1991 i BIRKOBYG A/S (tidligere ApS KBUS 38 NR. 1922) som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør havde Peter Glarborg Larsen i 24 år 3 måneder, inden stoppet d. 8. januar 2016.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2016-17 kunne fremvise et overskud på 1.813' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 24. november 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Tømrermester Peter Larsen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
H.P. Larsen A/S
Via Tømrermester Peter Larsen Holding ApS
Direktørposter (2)
-
H.P. Larsen A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.12.2015 -
Tømrermester Peter Larsen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.01.2016
Bestyrelsesposter (1)
-
H.P. Larsen A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.05.2016
Ejendomme (2)
Tidslinje (16)
-
H.P. Larsen A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2016
Registreringsdato: 31.05.2016 -
H.P. LARSEN HOLDING ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 08.01.2016
Registreringsdato: 08.01.2016 -
Tømrermester Peter Larsen Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 08.01.2016
Registreringsdato: 08.01.2016
Blå bog (fortsat)
Peter har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 33 år.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
08.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
18.01.2008 - 08.01.2016
Ejerandel: 50-66.65% -
Direktør
01.10.1991 - 08.01.2016
Bestyrelsesmedlem
20.06.2006 - 08.01.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
08.12.2015 - 07.01.2016
Direktør
08.12.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
08.01.2016 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
31.05.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33%
Peter Glarborg Larsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Tømrermester Peter Larsen Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 2.773' DKK. Igennem sit holdingselskab Tømrermester Peter Larsen Holding ApS har Peter dermed også ejerandele i H.P. Larsen A/S (33.34-49.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Peter Glarborg Larsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor H. P. LARSEN A/S (Nu: BIRKOBYG A/S) fremviste et overskud på 1.645' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor H. P. LARSEN A/S (Nu: BIRKOBYG A/S) fremviste et underskud på 1.731' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 727' DKK (Tømrermester Peter Glarborg Larsen, December 2015 ApS (Nu: H.P. Larsen A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 2.773' DKK (Tømrermester Peter Larsen Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 1.250' DKK (Tømrermester Peter Glarborg Larsen, December 2015 ApS (Nu: H.P. Larsen A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Bjarke Løvenbalk Engell Refshauge.