Anders Johannes Christiansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 1991 (33 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | V.B. BYGGEINDUSTRI A/S. (Direktør) |
Største overskud: | 5.149' DKK ØLLGAARD RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S (2023) |
Største underskud: | -2.461' DKK ApS KBUS 38 NR.1815 (Nu: V.B. BYGGEINDUSTRI A/S.) (2015-16) |
Største egenkapital: | 7.741' DKK ØLLGAARD RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S (2023) |
Største gæld: | 10.272' DKK ØLLGAARD RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S (2018) |
Flest årsværk: | 40 årsværk hos ØLLGAARD RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af V.B. BYGGEINDUSTRI A/S. (33 år 3 måneder) |
Det startede i 1991 ved V.B. BYGGEINDUSTRI A/S. (tidligere ApS KBUS 38 NR.1815) i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør bestred Anders Johannes Christiansen i 2 år 1 måned, før stoppet den 23. juli 1993.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor opførelse af bygninger. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et overskud på 311' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ANDERS J. CHRISTIANSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ØLLGAARD RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S
Via ANDERS J. CHRISTIANSEN HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
ANDERS J. CHRISTIANSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.05.2008
Bestyrelsesposter (2)
-
ØLLGAARD RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.05.2012 -
V.B. BYGGEINDUSTRI A/S.
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.06.1991
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
ØLLGAARD RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 01.01.2021
Registreringsdato: 01.01.2021 -
ØLLGAARD RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S (15-19.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2021
Registreringsdato: 01.01.2021 -
ØLLGAARD RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2020
Registreringsdato: 31.12.2020
Blå bog (fortsat)
Anders har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 33 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
05.05.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
22.12.2004 - 22.12.2004
Bestyrelsesmedlem
25.05.2010 - 24.05.2011
Bestyrelsesmedlem
29.05.2012 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2019 - 31.12.2020
Ejer
01.01.2021 - 01.01.2021
Ejerandel: 15-19.99% -
Direktør
01.06.1991 - 23.07.1993
Bestyrelsesmedlem
01.06.1991 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor ØLLGAARD RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S kunne fremvise et overskud på 5.049' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor ANDERS J. CHRISTIANSEN HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 407' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 5.149' DKK (ØLLGAARD RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.741' DKK (ØLLGAARD RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 4.160' DKK (ApS KBUS 38 NR.1815 (Nu: V.B. BYGGEINDUSTRI A/S.)).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Birgit Øllgaard.