Michael Sahl Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 27. jan. 1984 (40 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | SELSKABET AV AF 16. MARTS 2001 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.402' DKK RUDERSDAL DÆK & SERVICE CENTER ApS (2016-17) |
Største underskud: | -1.862' DKK SELMIK HOLDING ApS (2014-15) |
Største egenkapital: | 3.174' DKK RUDERSDAL DÆK & SERVICE CENTER ApS (2016-17) |
Største gæld: | 4.615' DKK Hassellund Autogenbrug ApS (Nu: Datoselskabet X af 13.12.2019 ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos RUDERSDAL DÆK & SERVICE CENTER ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SELSKABET AV AF 16. MARTS 2001 ApS (12 år 11 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1984 i SELSKABET AV AF 16. MARTS 2001 ApS (tidligere ISLAMIC TRADING AND INVESTMENT CO ApS) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Michael Sahl Christensen i 12 år 11 måneder, inden stoppet d. 27. december 1996.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 10. juli 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
60M ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Datoselskabet X af 13.12.2019 ApS UNDER KONKURS
Via 60M ApS
Direktørposter (1)
-
60M ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.12.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (20)
-
Hassellund Autogenbrug ApS (Nu: Datoselskabet X af 13.12.2019 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 27.01.2023
Registreringsdato: 27.01.2023 -
60M Holding ApS (Nu: 60M ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 13.12.2019
Registreringsdato: 13.12.2019 -
Hassellund Autogenbrug ApS (Nu: Datoselskabet X af 13.12.2019 ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 13.12.2019
Registreringsdato: 13.12.2019
Blå bog (fortsat)
Michael har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 28 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
13.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
13.12.2019 - 27.01.2023
Reel ejer
13.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
25.08.2010 - 22.08.2017
Ejerandel: 90-99.99% -
Direktør
16.04.2012 - 14.06.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
18.08.2014 - 14.08.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor SELMIK HOLDING ApS fremviste et underskud på 1.862' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 1.170' DKK (RUDERSDAL DÆK & SERVICE CENTER ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 7' DKK (60M Holding ApS (Nu: 60M ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 2.492' DKK (RUDERSDAL DÆK & SERVICE CENTER ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -958' DKK (60M Holding ApS (Nu: 60M ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Morten Sahl Bang.