Ole Jonsson
Erhvervsaktiv siden: | 15. maj 1997 (27 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | ARKITEKTPARTNERHOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 24.144' DKK PLH ARKITEKTER A/S (2016) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 26.303' DKK PLH ARKITEKTER A/S (2016) |
Største gæld: | 39.005' DKK PLH ARKITEKTER A/S (2023) |
Flest årsværk: | 147 årsværk hos PLH ARKITEKTER A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af PLH ARKITEKTER A/S (18 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 1997 ved ARKITEKTPARTNERHOLDING A/S (tidligere PLH ARKITEKTER A/S) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Ole Jonsson i 9 år 11 måneder, før fratrædelsen den 10. maj 2007.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 10. maj 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
OLE JONSSON HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
OLE JONSSON HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.05.2007
Tidslinje (14)
-
PLH ARKITEKTER A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.02.2023
Registreringsdato: 01.02.2023 -
TEGNESTUEHOLDING B ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.03.2017
Registreringsdato: 07.03.2017 -
TEGNESTUEHOLDING B ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.06.2008
Registreringsdato: 02.06.2008
Blå bog (fortsat)
Ole har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.07.2006 - Stadig aktiv
Direktør og Reel ejer
10.05.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
22.06.2004 - 01.02.2023
Reel ejer
01.01.2019 - 30.08.2021
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem
10.05.2007 - 02.06.2008
Direktør
02.06.2008 - 07.03.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.05.2007 - 02.06.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.06.2004 - 10.05.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Ole Jonsson har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem ved PLH ARKITEKTER A/S der præsenterede et overskud på 24.144' DKK.
Ole har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 18 år 7 måneder fra 2004 til 2023 hos PLH ARKITEKTER A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 20.835' DKK (PLH ARKITEKTER A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 22.673' DKK (PLH ARKITEKTER A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 19.974' DKK (OLE JONSSON HOLDING ApS).