Jan Nørregaard Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1991 (33 år) |
Karrieren startede hos: | KVS Formuepleje ApS (Direktør) |
Største overskud: | 2.497' DKK BEDER DYREKLINIK ApS (Nu: KVS Formuepleje ApS) (2020-21) |
Største underskud: | -227' DKK BEDER DYREKLINIK ApS (Nu: KVS Formuepleje ApS) (2021-22) |
Største egenkapital: | 2.749' DKK BEDER DYREKLINIK ApS (Nu: KVS Formuepleje ApS) (2020-21) |
Største gæld: | 519' DKK BEDER DYREKLINIK ApS (Nu: KVS Formuepleje ApS) (2019-20) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos BEDER DYREKLINIK ApS (Nu: KVS Formuepleje ApS) (2016-17) |
Længste aktivitet: | Direktør af KVS Formuepleje ApS (21 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 1991 i KVS Formuepleje ApS (tidligere BEDER DYREKLINIK ApS) med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Jan Nørregaard Andersen i 21 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 20. februar 2013.
Nu arbejder virksomheden med anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 151' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Jan Nørregaard Andersen PMV
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Jan Nørregaard Andersen PMV (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 23.11.2020
Registreringsdato: 23.11.2020 -
BEDER DYREKLINIK ApS (Nu: KVS Formuepleje ApS)
Fratrådt som direktørDato: 20.02.2013
Registreringsdato: 20.02.2013 -
BEDER DYREKLINIK ApS (Nu: KVS Formuepleje ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.10.1991
Registreringsdato: 01.10.1991
Blå bog (fortsat)
Jan har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
23.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.10.1991 - 20.02.2013
Ejerandel: Intet ejerskab