Bente Nørby
Erhvervsaktiv siden: | 27. maj 2009 (15 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | FONDEN UDVIKLINGSPARK LINDHOLM (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.090' DKK BIGFOOD DANMARK ApS (2022) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 4.034' DKK BIGFOOD DANMARK ApS (2023) |
Største gæld: | 3.300' DKK BIGFOOD DANMARK ApS (2022) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos BIGFOOD DANMARK ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af BH NØRBY HOLDING ApS (14 år 4 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 2009 ved FONDEN UDVIKLINGSPARK LINDHOLM i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Bente Nørby i 2 år 8 måneder, før fratrædelsen den 16. februar 2012.
Virksomhedens branche var dengang indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 12. december 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BH NØRBY HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
BIGFOOD DANMARK ApS
Via BH NØRBY HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
BH NØRBY HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.05.2010
Repræsentant (1)
-
Hjaltesvejens Grundejerforening
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 05.01.2024
Tidslinje (7)
-
Hjaltesvejens Grundejerforening
Tilknyttet som repræsentantDato: 05.01.2024
Registreringsdato: 05.01.2024 -
FONDEN UDVIKLINGSPARK LINDHOLM
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.02.2012
Registreringsdato: 16.02.2012 -
BH NØRBY HOLDING ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 06.05.2010
Registreringsdato: 06.05.2010
Blå bog (fortsat)
Bente har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 4 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
05.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
14.06.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem
27.05.2009 - 16.02.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
03.05.2010 - 05.05.2010
Ejer og Direktør
06.05.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Bente Nørby er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BH NØRBY HOLDING ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.632' DKK. Gennem sit holdingselskab BH NØRBY HOLDING ApS har Bente dermed også andele i BIGFOOD DANMARK ApS (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Bente Nørby, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor BH NØRBY HOLDING ApS landede et overskud på 799' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.430' DKK (BIGFOOD DANMARK ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.034' DKK (BIGFOOD DANMARK ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.632' DKK (BH NØRBY HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bente' netværk er Henrik Nørby.