Lars Ytting Bak
Erhvervsaktiv siden: | 5. jan. 2010 (14 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | EASY DENT A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 9.925' DKK EASY DENT A/S (2023) |
Største underskud: | -760' DKK EASY DENT HOLDING ApS (Nu: JPS Flex Holding ApS) (2015) |
Største egenkapital: | 11.032' DKK Lyb Holding II ApS (2023) |
Største gæld: | 18.527' DKK EASY DENT HOLDING ApS (Nu: JPS Flex Holding ApS) (2014) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos EASY DENT A/S (2017) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af EASY DENT A/S (14 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2010 hos EASY DENT A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Lars Ytting Bak i 14 år 1 måned, inden stoppet den 21. februar 2024.
Nu opererer virksomheden indenfor fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 9.925' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Lyb Holding II ApS
Ejerandel: 100% -
Lars Bak Cycling Act.
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
GJBAK HOLDING ApS
Via Lyb Holding II ApS -
LYB HOLDING ApS
Via Lyb Holding II ApS
Direktørposter (2)
-
LYB HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.05.2013 -
Lyb Holding II ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.03.2022
Tidslinje (14)
-
EASY DENT HOLDING ApS (Nu: JPS Flex Holding ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.02.2024
Registreringsdato: 21.02.2024 -
EASY DENT A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.02.2024
Registreringsdato: 21.02.2024 -
Lars Bak Cycling Act. (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 02.08.2023
Registreringsdato: 02.08.2023
Blå bog (fortsat)
Lars har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
02.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer og Direktør
25.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
22.05.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Bestyrelsesmedlem
27.05.2013 - 21.02.2024
Reel ejer
27.05.2013 - 19.08.2022
Ejerandel: 30% -
Bestyrelsesmedlem
05.01.2010 - 21.02.2024
Ejer
27.05.2013 - 27.05.2013
Reel ejer
27.05.2013 - 19.08.2022
Ejerandel: 30%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor LYB HOLDING ApS landede et overskud på 6.903' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor LYB HOLDING ApS landede et underskud på 178' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 9.925' DKK (EASY DENT A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 11.032' DKK (Lyb Holding II ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.004' DKK (LYB HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Lars Ytting Bak.