Eigil Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 29. jan. 1996 (28 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | CR-HOLDING ÅR 2001 A/S (Direktør) |
Største overskud: | 167.887' DKK KLITGAARD CONSULTNING ApS (Nu: KLITGAARD CONSULTING ApS) (2018-19) |
Største underskud: | -13.058' DKK KLITGAARD CONSULTNING ApS (Nu: KLITGAARD CONSULTING ApS) (2021-22) |
Største egenkapital: | 210.142' DKK KLITGAARD CONSULTNING ApS (Nu: KLITGAARD CONSULTING ApS) (2020-21) |
Største gæld: | 55.494' DKK KLITGAARD CONSULTNING ApS (Nu: KLITGAARD CONSULTING ApS) (2021-22) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos INTERSTUDIES DK ApS (Nu: Friba Holding ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Revisor af TOMMY VALTHER HANSEN AF 2002 ApS (22 år) |
Det hele startede for alvor en dag i 1996 ved CR-HOLDING ÅR 2001 A/S (tidligere CR-HOLDING, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S) med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør bestred Eigil Hansen i 2 år 3 måneder, før stoppet den 27. maj 1998.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2000 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 9. juni 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Strandgården
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Repræsentant (1)
-
Strandgårdens G/F, Rågeleje
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 01.12.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (35)
-
Strandgårdens G/F, Rågeleje
Tilknyttet som repræsentantDato: 01.12.2022
Registreringsdato: 01.12.2022 -
Strandgården (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 06.09.2021
Registreringsdato: 06.09.2021 -
LECK CONSULTING ApS
Removed as auditorDato: 25.11.2016
Registreringsdato: 25.11.2016
Blå bog (fortsat)
Eigil har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 28 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
01.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
06.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Revisor
12.09.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Revisor
29.06.2004 - 25.11.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Revisor
20.11.2007 - 13.10.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.042' DKK (INTERSTUDIES DK ApS (Nu: Friba Holding ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 4.423' DKK (KLITGAARD CONSULTNING ApS (Nu: KLITGAARD CONSULTING ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 162.358' DKK (KLITGAARD CONSULTNING ApS (Nu: KLITGAARD CONSULTING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -179' DKK (ENVIPOWER HOLDING ApS (Nu: EP ENGINEERING HOLDING ApS)).