Michael Møller Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 29. jul. 2009 (15 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | NP-STÅL ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 5.401' DKK CAFA HOLDING 2009 ApS (2021) |
Største underskud: | -4.261' DKK 4X-Robots A/S (2021-22) |
Største egenkapital: | 5.226' DKK CAFA HOLDING 2009 ApS (2021) |
Største gæld: | 9.971' DKK NP-STÅL ApS (2020) |
Flest årsværk: | 34 årsværk hos NP-STÅL ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af CAFA HOLDING 2009 ApS (15 år 1 måned) |
Det begyndte for alvor dengang i 2009 ved NP-STÅL ApS som Reel ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem. Denne rolle havde Michael Møller Nielsen i 9 år 10 måneder, før fratrædelsen den 31. maj 2019.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 2.190' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CAFA HOLDING 2009 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Longway Invest ApS
Via CAFA HOLDING 2009 ApS -
4X-Robots A/S
Via CAFA HOLDING 2009 ApS
Direktørposter (3)
-
Longway Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.03.2017 -
4X-Robots A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2023 -
CAFA HOLDING 2009 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.07.2009
Bestyrelsesposter (2)
-
4X-Robots A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2023 -
NP-STÅL ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.06.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
4X-Robots A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.01.2023
Registreringsdato: 01.01.2023 -
4X-Robots A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2023
Registreringsdato: 01.01.2023 -
4X-Robots A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2022
Registreringsdato: 31.12.2022
Blå bog (fortsat)
Michael har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 1 måned.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
06.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
29.07.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
21.06.2021 - 14.06.2022
Bestyrelsesmedlem
21.06.2021 - 31.12.2022
Reel ejer
15.06.2022 - 01.06.2023
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.01.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
02.06.2023 - 15.05.2024
Ejerandel: 26,06% -
Reel ejer og Direktør
29.07.2009 - 03.05.2021
Reel ejer
01.06.2019 - 03.05.2021
Bestyrelsesmedlem
11.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Michael Møller Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CAFA HOLDING 2009 ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 4.381' DKK. Igennem sit holdingselskab CAFA HOLDING 2009 ApS har Michael dermed også ejerandele i Longway Invest ApS (100%) og 4X-Robots A/S (15-19.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Michael Møller Nielsen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor CAFA HOLDING 2009 ApS fremviste et overskud på 5.401' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor 4X-Robots A/S fremviste et underskud på 2.531' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.190' DKK (NP-STÅL ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 2.531' DKK (4X-Robots A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.381' DKK (CAFA HOLDING 2009 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 14' DKK (Bådstativ Kerteminde ApS (Nu: Longway Invest ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Martin Fredsted From.