Steen Reinholdt Rasmussen
Karrieren startede hos: | PROCAMP ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 8.903' DKK INTERCAMP A/S (2021-22) |
Største underskud: | -33' DKK Tværvej 9, Lunderskov ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 38.053' DKK TORASCO ApS (2022-23) |
Største gæld: | 66.951' DKK INTERCAMP A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 27 årsværk hos INTERCAMP A/S (2014-15) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor for mange år siden hos PROCAMP ApS (tidligere CAMPING OG FRITID I LUNDERSKOV ApS) som Bestyrelsesmedlem, Reel ejer og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Steen Reinholdt Rasmussen i 50 år 2 måneder, inden stoppet den 11. juni 2018.
Virksomhedens branche var dengang indenfor engros- og detailhandel med campingkøretøjer, små trailere mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2016-17 kunne fremvise et overskud på 1.239' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 11. juni 2018.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
SRR HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
TORASCO ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
INTERCAMP A/S
Via SRR HOLDING ApS -
Lunderskov Camping A/S
Via INTERCAMP A/S -
Tværvej 9, Lunderskov ApS
Via INTERCAMP A/S
Direktørposter (1)
-
SRR HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.02.2003
Bestyrelsesposter (3)
-
TORASCO ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.04.1998 -
Lunderskov Camping A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.03.2023 -
Tværvej 9, Lunderskov ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.03.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (35)
-
Intercamp Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.11.2023
Registreringsdato: 20.11.2023 -
Intercamp Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.08.2023
Registreringsdato: 02.08.2023 -
LUNDERSKOV CAMPING A/S (Nu: Holdingselskabet af 17. marts 2023, Lunderskov A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.08.2023
Registreringsdato: 02.08.2023
Blå bog (fortsat)
Steen har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 56 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
16.03.2023 - Stadig aktiv
Ejer
20.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% Via INTERCAMP A/S -
Bestyrelsesmedlem
16.03.2023 - Stadig aktiv
Ejer
20.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via INTERCAMP A/S -
Stifter, Ejer og Direktør
06.02.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
20.04.1998 - Stadig aktiv
Ejer
01.07.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Reel ejer og Direktør
02.08.2023 - 20.11.2023
Ejerandel: 48,5%
Steen Reinholdt Rasmussen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SRR HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 9.047' DKK. Igennem sit holdingselskab SRR HOLDING ApS har Steen dermed også ejerandele i INTERCAMP A/S (33.34-49.99%).
Se også koncerndiagram for Steen Reinholdt Rasmussen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Steen Reinholdt Rasmussen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem hos INTERCAMP A/S der præsenterede et overskud på 8.903' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem hos Tværvej 9, Lunderskov ApS der præsenterede et underskud på 33' DKK.
Steen har i alt siddet i bestyrelsen hos 11 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 50 år 2 måneder fra 1968 til 2018 hos PROCAMP ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 3.282' DKK (INTERCAMP A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 33' DKK (Tværvej 9, Lunderskov ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 38.053' DKK (TORASCO ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 2.598' DKK (Tværvej 9, Lunderskov ApS).
En af de forbindelser som går igen i Steen' netværk er Thorkil Peter Rasmussen.