Dieter Elsser-Gravesen
Erhvervsaktiv siden: | 23. sep. 2009 (15 år) |
Karrieren startede hos: | ISI FOOD PROTECTION ApS (Direktør) |
Største overskud: | 3.213' DKK ISI ENTERPRISES ApS (2015) |
Største underskud: | -1.406' DKK ISI FOOD PROTECTION ApS (2023) |
Største egenkapital: | 4.701' DKK ISI ENTERPRISES ApS (2021) |
Største gæld: | 3.660' DKK ISI FOOD PROTECTION ApS (2018) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos ISI FOOD PROTECTION ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af ISI FOOD PROTECTION ApS (15 år) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2009 i ISI FOOD PROTECTION ApS i rollen som Direktør og Reel ejer. Hvervet som Direktør har Dieter Elsser-Gravesen nu bestreddet i 15 år, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et underskud på 1.406' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ISI ENTERPRISES ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
ISI FOOD PROTECTION ApS
Via ISI ENTERPRISES ApS -
BioCulture Nordic ApS
Via ISI ENTERPRISES ApS
Direktørposter (2)
-
ISI FOOD PROTECTION ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.09.2009 -
ISI ENTERPRISES ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.07.2011
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
Airetsil IVS
Fratrådt som direktørDato: 02.03.2021
Registreringsdato: 02.03.2021 -
Airetsil IVS
Tilknyttet som direktørDato: 19.12.2019
Registreringsdato: 19.12.2019 -
ISI ENTERPRISES ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 04.07.2011
Registreringsdato: 04.07.2011
Blå bog (fortsat)
Dieter har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
24.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Ejer og Direktør
04.07.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
23.09.2009 - Stadig aktiv
Reel ejer
16.02.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 35% -
Direktør
19.12.2019 - 02.03.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Dieter Elsser-Gravesen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ISI ENTERPRISES ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.444' DKK. Gennem holdingselskabet ISI ENTERPRISES ApS har Dieter derfor også andele i ISI FOOD PROTECTION ApS (66.66-89.99%) & BioCulture Nordic ApS (33.34-49.99%).
Du kan se koncerndiagram for Dieter Elsser-Gravesen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor ISI ENTERPRISES ApS kunne fremvise et overskud på 3.213' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor ISI FOOD PROTECTION ApS kunne fremvise et underskud på 1.406' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.406' DKK (ISI FOOD PROTECTION ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.444' DKK (ISI ENTERPRISES ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.283' DKK (ISI FOOD PROTECTION ApS).
En af de forbindelser som går igen i Dieter' netværk er Anne Lise Elsser-Gravesen.