Martin Grønne Bisgaard Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 7. jan. 2010 (14 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | RAILTECH DENMARK ApS (Ejer) |
Største overskud: | 3.243' DKK SIKRING VEST A/S (2014) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 2.967' DKK SIKRING VEST A/S (2015) |
Største gæld: | 2.264' DKK SIKRING VEST A/S (2015) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos MARTIN BISGAARD MADSEN HOLDING ApS (Nu: RAILTECH DENMARK ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af RAILTECH DENMARK ApS (14 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 2010 ved RAILTECH DENMARK ApS (tidligere MARTIN BISGAARD MADSEN HOLDING ApS) i rollen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Martin Grønne Bisgaard Madsen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter har Martin nu bestreddet i 11 år 4 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor anlæg af jernbaner og undergrundsbaner. Her 11 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 321' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Railtech Holding ApS
Ejerandel: 100% -
Haarvadbro 7 I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
RAILTECH DENMARK ApS
Via Railtech Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Railtech Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2021 -
RAILTECH DENMARK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.01.2010
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
Haarvadbro 7 I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 24.11.2021
Registreringsdato: 24.11.2021 -
MARTIN BISGAARD MADSEN HOLDING ApS (Nu: RAILTECH DENMARK ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 01.06.2021
Registreringsdato: 01.06.2021 -
Railtech Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.06.2021
Registreringsdato: 01.06.2021
Blå bog (fortsat)
Martin har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 8 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
24.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
01.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
07.01.2010 - 01.06.2021
Direktør og Reel ejer
07.01.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
12.01.2010 - 06.11.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Martin Grønne Bisgaard Madsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Railtech Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.406' DKK. Gennem holdingselskabet Railtech Holding ApS har Martin derfor også andele i RAILTECH DENMARK ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Martin Grønne Bisgaard Madsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor MARTIN BISGAARD MADSEN HOLDING ApS (Nu: RAILTECH DENMARK ApS) kunne fremvise et overskud på 588' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 865' DKK (SIKRING VEST A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.406' DKK (Railtech Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.210' DKK (SIKRING VEST A/S).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Lise Bisgaard Madsen.