Hanne Bæk Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 26. aug. 2011 (13 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | FONDEN VISITSILKEBORG (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 9.241.255' DKK Norlys a.m.b.a. (2022) |
Største underskud: | -314.666' DKK STOFA A/S (Nu: Norlys Digital A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 29.078.696' DKK Norlys a.m.b.a. (2022) |
Største gæld: | 8.227.399' DKK Norlys a.m.b.a. (2016) |
Flest årsværk: | 847 årsværk hos Norlys a.m.b.a. (2016) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af N1 A/S (5 år) |
Det hele startede for alvor en dag i 2011 i FONDEN VISITSILKEBORG (tidligere FONDEN TURISME-SILKEBORG) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Hanne Bæk Olsen i 2 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2013.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 kunne vise et overskud på 265' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 10. juli 2020.
Bestyrelsesposter (1)
-
Ejendomsselskabet Jorn ApS
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 01.04.2022
Tidslinje (31)
-
Norlys Tv og Internet A/S.
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.04.2023
Registreringsdato: 20.04.2023 -
Norlys a.m.b.a.
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.04.2023
Registreringsdato: 20.04.2023 -
STOFA A/S (Nu: Norlys Digital A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.04.2023
Registreringsdato: 20.04.2023
Blå bog (fortsat)
Hanne har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
12.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
01.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.04.2022 - 20.04.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.04.2022 - 20.04.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.05.2014 - 08.11.2016
Bestyrelsesmedlem
09.11.2016 - 24.04.2019
Bestyrelsesmedlem
25.04.2019 - 29.06.2019
Bestyrelsesmedlem
30.06.2019 - 20.04.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Hanne Bæk Olsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i Norlys a.m.b.a. der præsenterede et overskud på 9.241.255' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i STOFA A/S (Nu: Norlys Digital A/S) der præsenterede et underskud på 314.666' DKK.
Hanne har i alt siddet i bestyrelsen hos 16 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år fra 2014 til 2019 hos N1 A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 560.755' DKK (Norlys a.m.b.a.).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 314.666' DKK (STOFA A/S (Nu: Norlys Digital A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 28.892.145' DKK (Norlys a.m.b.a.).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4' DKK (Ejendomsselskabet Jorn ApS).
En af de forbindelser som går igen i Hanne' netværk er Flemming Heiberg.