Philip Meinertz
Karrieren startede hos: | MEINERTZ A/S AF 1939 (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.024' DKK MEINERTZ DANICA A/S AF 1962 (Nu: MEINERTZ A/S AF 1962) (2022) |
Største underskud: | -10.579' DKK MEINERTZ DANICA A/S AF 1984 (Nu: MEINERTZ A/S AF 1939) (2018) |
Største egenkapital: | 4.727' DKK MEINERTZ DANICA A/S AF 1984 (Nu: MEINERTZ A/S AF 1939) (2014) |
Største gæld: | 25.716' DKK MEINERTZ DANICA A/S AF 1984 (Nu: MEINERTZ A/S AF 1939) (2014) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos MEINERTZ DANICA A/S AF 1962 (Nu: MEINERTZ A/S AF 1962) (2014) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for mange år siden hos MEINERTZ A/S AF 1939 (tidligere MEINERTZ DANICA A/S AF 1984) i hvervet som Bestyrelsesmedlem, Reel ejer og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Philip Meinertz i 38 år 10 måneder, inden stoppet den 4. november 2002.
Nu opererer virksomheden indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 818' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PMZ ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
MEINERTZ A/S AF 1939
Via PMZ ApS -
MEINERTZ A/S AF 1962
Via MEINERTZ A/S AF 1939
Direktørposter (3)
-
PMZ ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.09.2001 -
MEINERTZ A/S AF 1939
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.05.2016 -
MEINERTZ A/S AF 1962
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2015
Repræsentant (1)
-
Grundejerforeningen Arnak
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 12.05.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (13)
-
Grundejerforeningen Arnak
Tilknyttet som repræsentantDato: 12.05.2023
Registreringsdato: 12.05.2023 -
MEINERTZ A/S AF 1939
Tilknyttet som direktørDato: 23.05.2016
Registreringsdato: 23.05.2016 -
MEINERTZ A/S AF 1962
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.05.2016
Registreringsdato: 23.05.2016
Blå bog (fortsat)
Philip har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 60 år 8 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
12.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
05.09.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
05.09.2003 - 22.01.2009
Bestyrelsesmedlem
19.06.2009 - 12.11.2009
Bestyrelsesmedlem
03.05.2011 - 23.05.2016
Reel ejer
22.02.2014 - Stadig aktiv
Direktør
01.10.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
30.12.1963 - 04.11.2002
Reel ejer
22.02.2014 - Stadig aktiv
Direktør
23.05.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33%
Philip Meinertz er desuden ejer af holdingselskabet MEINERTZ A/S AF 1939 (ejer pt. 33,33%). Gennem holdingselskabet MEINERTZ A/S AF 1939 ejes der også andele i MEINERTZ A/S AF 1962 (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Philip Meinertz, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor MEINERTZ DANICA A/S AF 1962 (Nu: MEINERTZ A/S AF 1962) landede et overskud på 2.024' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor MEINERTZ DANICA A/S AF 1984 (Nu: MEINERTZ A/S AF 1939) landede et underskud på 10.579' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.304' DKK (MEINERTZ DANICA A/S AF 1962 (Nu: MEINERTZ A/S AF 1962)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.538' DKK (MEINERTZ DANICA A/S AF 1962 (Nu: MEINERTZ A/S AF 1962)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -14.497' DKK (MEINERTZ DANICA A/S AF 1984 (Nu: MEINERTZ A/S AF 1939)).
En af de forbindelser som går igen i Philip' netværk er Ulrik Meinertz.