Lene Flæng Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 25. mar. 2009 (15 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | OUTRUP BRUGSFORENING (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 461' DKK OUTRUP BRUGSFORENING (2014) |
Største underskud: | -208' DKK OUTRUP BRUGSFORENING (2018) |
Største egenkapital: | 8.219' DKK OUTRUP BRUGSFORENING (2021) |
Største gæld: | 1.729' DKK OUTRUP BRUGSFORENING (2020) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos OUTRUP BRUGSFORENING (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Sognepræst C.C.Berthelsen og Hustru Elise D.Berthelsens fond for Lunde og Outrup menigheder (6 år 11 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2009 i OUTRUP BRUGSFORENING med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Lene Flæng Pedersen i 1 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 23. marts 2011.
Nu arbejder virksomheden med købmænd og døgnkiosker. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 6' DKK.
Tidslinje (2)
-
OUTRUP BRUGSFORENING (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.03.2011
Registreringsdato: 23.03.2011 -
OUTRUP BRUGSFORENING (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.03.2009
Registreringsdato: 25.03.2009
Blå bog (fortsat)
Lene har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 11 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Reel ejer
19.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
25.03.2009 - 23.03.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Lene' netværk er Thomas Ancher Uth.