Lars Alaba Johan Møller
Erhvervsaktiv siden: | 2. nov. 1990 (33 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | UUMMANNAQ EL ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.439' DKK UUMMANNAQ EL ApS (2022) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 4.414' DKK UUMMANNAQ EL ApS (2023) |
Største gæld: | 1.557' DKK UUMMANNAQ EL ApS (2022) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos UUMMANNAQ EL ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af UUMMANNAQ EL ApS (33 år 3 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 1990 i UUMMANNAQ EL ApS (tidligere ASX UB 42 ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem, Ejer og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Lars Alaba Johan Møller i 31 år 9 måneder, inden stoppet d. 25. august 2022.
I dag opererer virksomheden indenfor el-installation. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 88' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
UUMMANNAQ EL ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
UUMMANNAQ EL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.11.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
UUMMANNAQ EL ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.11.2022
Tidslinje (5)
-
UUMMANNAQ EL ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.11.2022
Registreringsdato: 14.11.2022 -
UUMMANNAQ EL ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.11.2022
Registreringsdato: 14.11.2022 -
ASX UB 42 ApS (Nu: UUMMANNAQ EL ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.08.2022
Registreringsdato: 25.08.2022
Blå bog (fortsat)
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor UUMMANNAQ EL ApS landede et overskud på 1.439' DKK.